EP0403813 - Procédé et dispositif pour le remplissage dosé de produits liquides et pâteux, notamment de produits alimentaires ou autres semblables [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.06.1993 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.06.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.08.1993 [1993/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Benz & Hilgers GmbH Münster Strasse 246 40470 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1990/52] | Pour tous les Etats désignés Benz & Hilgers GmbH Münster Strasse 246 D-40470 Düsseldorf / DE | Inventeur(s) | 01 /
Böhm, Jürgen, Dr. Auf der Wiese 12 D-4044 Kaarst / DE | 02 /
Fischer, Georg Ernst-Moritz-Arndt-Strasse 7 D-5620 Velbert 1 / DE | [1990/52] | Mandataire(s) | Pfeiffer, Helmut c/o Jagenberg AG Rheinmetall Allee 1 40476 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1990/52] | Pfeiffer, Helmut, Dipl.-Ing. c/o Jagenberg AG Kennedydamm 15-17 D-40476 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90109756.8 | 22.05.1990 | [1990/52] | Numéro de priorité, date | DE19893919913 | 19.06.1989 Format original publié: DE 3919913 | [1990/52] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0403813 | Date: | 27.12.1990 | Langue: | DE | [1990/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0403813 | Date: | 12.08.1992 | Langue: | DE | [1992/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.08.1990 | Classification | IPC: | B65B3/32, G01F11/06, F04B13/00 | [1990/52] | CPC: |
G01F11/023 (EP,US);
B65B3/32 (EP,US);
G01F11/021 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, DK, FR, GB, LI [1990/52] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zum dosierten Abfüllen von flüssigen und pastösen Produkten, insbesondere Nahrungsmitteln oder dergleichen | [1990/52] | Anglais: | Method and apparatus for the dosed filling of liquid and pasty products, especially of foodstuffs or the like | [1990/52] | Français: | Procédé et dispositif pour le remplissage dosé de produits liquides et pâteux, notamment de produits alimentaires ou autres semblables | [1990/52] | Dossier détruit : | 20.04.2002 | Procédure d'examen | 26.01.1991 | Requête en examen déposée [1991/12] | 12.12.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 12.02.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.04.1992 | Taxe de délivrance payée | 22.04.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.05.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.04.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]DE2900851 (BAYER AG); | [A]DE2308689 (BREITNER ABFUELLANLAGEN KG MAS) |