EP0402769 - Formulations de mélanges liquides herbicides [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 19.07.1991 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.07.1991 | Changement - retrait | publié le 11.09.1991 [1991/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Précédent [1990/51] | Pour tous les Etats désignés HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT D-65926 Frankfurt am Main / DE | Inventeur(s) | 01 /
Frisch, Gerhard, Dr. Westerwaldstrasse 7 D-6390 Wehrheim / DE | [1990/51] | Numéro de la demande, date de dépôt | 90110792.0 | 07.06.1990 | [1990/51] | Numéro de priorité, date | DE19893919036 | 10.06.1989 Format original publié: DE 3919036 | [1990/51] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0402769 | Date: | 19.12.1990 | Langue: | DE | [1990/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.09.1990 | Classification | IPC: | A01N25/22, A01N25/30, A01N47/30, A01N39/00, A01N39/02, A01N39/04, A01N57/20, A01N43/40 | [1990/51] | CPC: |
A01N25/04 (EP);
A01N47/30 (EP)
| C-Set: |
A01N47/30, A01N2300/00 (EP);
A01N47/30, A01N57/20, A01N43/40, A01N39/04, A01N39/02 (EP) | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, NL, SE [1990/51] | Titre | Allemand: | Flüssige herbizide Mischformulierungen | [1990/51] | Anglais: | Liquid herbicidal mixture formulations | [1990/51] | Français: | Formulations de mélanges liquides herbicides | [1990/51] | Dossier détruit : | 02.03.1998 | Procédure d'examen | 21.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/09] | 28.06.1991 | Demande retirée par le demandeur [1991/37] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0009620 ; | [A]GB2115283 ; | [A]DE2657583 ; | [A]DD206620 |