EP0413918 - Procédé pour la fabrication d'esters de l'acide alkoxyalkylidène malonique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 11.04.1994 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.04.1994 | Retrait de la demande | publié le 01.06.1994 [1994/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT 45764 Marl / DE | [N/P] |
Précédent [1991/09] | Pour tous les Etats désignés HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT D-45764 Marl / DE | Inventeur(s) | 01 /
von Itter, Franz-Albert, Dr. Auf dem Hügel 109 D-5300 Bonn 1 / DE | 02 /
Steffen, Klaus-Dieter, Dr. Röckelstrasse 36 D-5202 Hennef 1 / DE | [1991/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 90111817.4 | 22.06.1990 | [1991/09] | Numéro de priorité, date | DE19893927761 | 23.08.1989 Format original publié: DE 3927761 | [1991/09] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 / A2 RE Réédition de la publication de type A | N°: | EP0413918 | Date: | 26.11.1991 | [1992/03] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0413918 | Date: | 22.01.1992 | Langue: | DE | [1992/04] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0413918 | Date: | 25.05.1994 | Langue: | DE | [1994/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.12.1991 | Classification | IPC: | C07C69/734, C07C67/343 | [1991/09] | CPC: |
C07C69/734 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [1991/09] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von Alkoxyalkylidenmalonsäureestern | [1991/09] | Anglais: | Method for the production of alkoxyalkylidenemalonic acid esters | [1991/09] | Français: | Procédé pour la fabrication d'esters de l'acide alkoxyalkylidène malonique | [1991/09] | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Procédure d'examen | 17.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/09] | 03.08.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 04.11.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.12.1993 | Taxe de délivrance payée | 09.12.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.03.1994 | Demande retirée par le demandeur [1994/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.06.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.05.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]EP0152319 (RHONE POULENC SPEC CHIM [FR]); | [A]FR2589466 (RHONE POULENC SPEC CHIM [FR]) |