EP0419785 - Béton renfermant du polystyrène pour pièces préfabriquées en béton [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.07.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.07.1998 | Demande réputée retirée | publié le 19.08.1998 [1998/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kesting, Klaus Lorenz, Dr.-Ing. Neuer Graben 3 44139 Dortmund / DE | [1996/41] |
Précédent [1991/14] | Pour tous les Etats désignés Kesting, Lorenz Holzheck 21 D-44339 Dortmund / DE | Inventeur(s) | 01 /
Kesting, Lorenz (verstorben) / DE | [1996/38] |
Précédent [1991/14] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Herrmann-Trentepohl, Werner, et al Patentanwälte Herrmann-Trentepohl Grosse, Bockhorni & Partner Massenbergstrasse 19-21 44787 Bochum / DE | [N/P] |
Précédent [1994/11] | Herrmann-Trentepohl, Werner, Dipl.-Ing., et al Schaeferstrasse 18 D-44623 Herne / DE | ||
Précédent [1991/14] | Herrmann-Trentepohl, Werner, Dipl.-Ing. Schaeferstrasse 18 D-44623 Herne / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90113756.2 | 18.07.1990 | [1991/14] | Numéro de priorité, date | DE19893926123 | 08.08.1989 Format original publié: DE 3926123 | DE19904003961 | 09.02.1990 Format original publié: DE 4003961 | DE19893933615 | 07.10.1989 Format original publié: DE 3933615 | [1991/14] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0419785 | Date: | 03.04.1991 | Langue: | DE | [1991/14] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0419785 | Date: | 27.12.1991 | Langue: | DE | [1991/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.11.1991 | Classification | IPC: | C04B28/02 | [1991/14] | CPC: |
E04C1/40 (EP);
C04B28/02 (EP);
E04C2/049 (EP)
| C-Set: |
C04B28/02, C04B14/06, C04B16/06, C04B16/08, C04B38/08, C04B38/10 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, NL [1991/17] |
Précédent [1991/14] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE | Titre | Allemand: | Polystyrolbeton für Betonfertigteile | [1991/14] | Anglais: | Polystyrene concrete for precast concrete units | [1991/14] | Français: | Béton renfermant du polystyrène pour pièces préfabriquées en béton | [1991/14] | Procédure dexamen | 19.08.1990 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 22.11.1990 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LU | 17.09.1991 | Requête en examen déposée [1991/46] | 16.06.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.12.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.02.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.08.1996 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme {1} | 09.12.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.03.1997 | Taxe de délivrance payée | 19.03.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.02.1998 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1998/34] | 09.03.1998 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1998/34] | Requête en poursuite de la procédure de: | 05.09.1996 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 05.09.1996 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 09.12.1996 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.07.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.08.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.07.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.07.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.07.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 25.09.1990 | AT   M01   Pas encore payé | 25.09.1990 | BE   M01   Pas encore payé | 25.09.1990 | CH   M01   Pas encore payé | 25.09.1990 | DK   M01   Pas encore payé | 25.09.1990 | ES   M01   Pas encore payé | 25.09.1990 | FR   M01   Pas encore payé | 25.09.1990 | GB   M01   Pas encore payé | 25.09.1990 | GR   M01   Pas encore payé | 25.09.1990 | IT   M01   Pas encore payé | 25.09.1990 | LU   M01   Pas encore payé | 25.09.1990 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.1997 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB1089442 ; | [X]BE823361 ; | [A]GB1219948 ; | [AD]DE2351469 ; | [AD]DE2907630 |