EP0471110 - Système et procédé pour l'obtention d'impressions élargies de diapositives et de négatives en couleur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.01.1996 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.06.2009 | Changement - mandataire | publié le 22.07.2009 [2009/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kobel, John O. 254, Queen Street Montreal Quebec H3C 2N8 / CA | [N/P] |
Précédent [1992/08] | Pour tous les Etats désignés Kobel, John O. 254, Queen Street Montreal, Quebec H3C 2N8 / CA | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1992/08] | Mandataire(s) | Wenzel & Kalkoff Patentanwälte Martin-Schmeisser-Weg 3a-3b 44227 Dortmund / DE | [N/P] |
Précédent [2009/30] | Wenzel & Kalkoff Patentanwälte Martin-Schmeisser-Weg 3a-3b 44227 Dortmund / DE | ||
Précédent [1992/08] | Patentanwälte Wenzel & Kalkoff Postfach 24 48 D-58414 Witten / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90115780.0 | 17.08.1990 | [1992/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0471110 | Date: | 19.02.1992 | Langue: | EN | [1992/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.04.1991 | Classification | IPC: | H04N1/46, G03C7/00 | [1992/08] | CPC: |
H04N1/6027 (EP);
G03C7/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1992/08] | Titre | Allemand: | Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen von vergrösserten Farbdrucken von Transparenten und Negativen | [1992/08] | Anglais: | System and method for providing enlarged print of color transparencies and negatives | [1992/08] | Français: | Système et procédé pour l'obtention d'impressions élargies de diapositives et de négatives en couleur | [1992/08] | Dossier détruit : | 03.03.2001 | Procédure dexamen | 24.04.1992 | Requête en examen déposée [1992/26] | 28.03.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.08.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.11.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.04.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.08.1995 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1996/05] | 01.09.1995 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1996/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.08.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.08.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.1995 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]GB2148658 ; | [YD]US4325631 ; | [A]WO8606907 ; | [AD]DE1948854 ; | [A]US4866513 | [A] - SMPTE JOURNAL, vol. 99, no. 3, March 1990, pages 191-199, White Plains, NY, US; L.-E. KJELLSTRÖM: "Control and prediction of film density and color balance in the developing process" |