EP0423624 - Article revêtu coloré et son procédé de fabrication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.11.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.11.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 15.01.1997 [1997/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NIPPON MINING & METALS COMPANY, LIMITED 10-1,Toranomon 2-Chome, Minato-ku Tokyo / JP | [1993/05] |
Précédent [1991/17] | Pour tous les Etats désignés NIPPON MINING COMPANY 10-1 Toranomon 2-chome Minato-ku Tokyo 105 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Tasaki, Hiroshi 101 Yonnomiya Mansion 269, Shikatebukuro, Urawa-shi, Saitama / JP | 02 /
Yamamoto, Yasunori 4-6-31 Hamatake Chigasaki, Kanagawa / JP | 03 /
Nishimura, Eiji 17-10, Matsugaoka 1-chome Hatoyama-machi, Hiki-gun, Saitama / JP | [1991/17] | Mandataire(s) | Kador & Partner Part mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | [N/P] |
Précédent [1991/17] | Kador & Partner Corneliusstrasse 15 D-80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90119534.7 | 11.10.1990 | [1991/17] | Numéro de priorité, date | JP19890269047 | 18.10.1989 Format original publié: JP 26904789 | JP19900125486 | 17.05.1990 Format original publié: JP 12548690 | JP19900131207 | 23.05.1990 Format original publié: JP 13120790 | [1991/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0423624 | Date: | 24.04.1991 | Langue: | EN | [1991/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0423624 | Date: | 24.01.1996 | [1996/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.02.1991 | Classification | IPC: | C23C2/28, C23C22/53, C23C22/24 | [1991/17] | CPC: |
C23C22/53 (EP,KR);
C23C2/28 (EP,KR,US);
C23C2/00 (EP,US);
C23C2/06 (KR);
C23C22/24 (EP,KR);
C01P2004/32 (EP);
C01P2004/61 (EP);
C01P2004/80 (EP);
C01P2006/34 (EP);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1991/17] | Titre | Allemand: | Gefärbter beschichteter Artikel und Verfahren zu seiner Herstellung | [1991/17] | Anglais: | Color-coated article and method for producing the same | [1991/17] | Français: | Article revêtu coloré et son procédé de fabrication | [1991/17] | Procédure d'examen | 11.10.1990 | Requête en examen déposée [1991/17] | 21.11.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 11.08.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.11.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.12.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.04.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.07.1995 | Taxe de délivrance payée | 12.07.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.10.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/03] | Requête en poursuite de la procédure de: | 27.11.1991 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 27.11.1991 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 06.12.1991 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.10.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.10.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP63130756 ; | [A]JP60155660 ; | [A]ES506809 ; | [A]JP58171560 ; | [Y]FR708346 (VER STAHLWERKE AG); | [A]US3630792 (SMYTH ROBERT WILLIAM, et al); | [Y]EP0269006 (NIPPON MINING CO [JP], et al) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 12, no. 387 (C-536)[3234], 14th October 1988; & JP-A-63 130 756 (NIKKO AEN) 02-06-1988, & JP63130756 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 9, no. 324 (C-320)[2047], 19th December 1985; & JP-A-60 155 660 (KAWASAKI SEITETSU) 15-08-1985, & JP60155660 A 00000000 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 103, no. 5, September 1985, page 215, abstract no. 74632z, Columbus, Ohio, US; & ES-A-506 809 (COMPANIA ESPANOLA PARA LA FABRICACION DE ACERO INOXIDABLE S.A.) 16-10-1983, & ES506809 A 00000000 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 100, no. 18, April 1984, page 251, abstract no. 143281m, Columbus, Ohio, US; & JP-A-58 171 560 (NISSHIN STEEL CO., LTD) 08-10-1983, & JP58171560 A 00000000 |