EP0426161 - Communication de multiprocesseur utilisant des lignes d'adressage réduites [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.04.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.04.1996 | Demande réputée retirée | publié le 12.06.1996 [1996/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Compaq Computer Corporation 20555 S.H. 249 Houston Texas 77070 / US | [N/P] |
Précédent [1991/19] | Pour tous les Etats désignés Compaq Computer Corporation 20555 S.H. 249 Houston Texas 77070 / US | Inventeur(s) | 01 /
Izquierdo, Javier F. 10006 Camberwell Green Lane Houston, Texas 77070 / US | 02 /
Landry, John A. 16318 Avenplace Rd. Tomball, Texas 77375 / US | [1991/19] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1991/19] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 D-80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90120923.9 | 31.10.1990 | [1991/19] | Numéro de priorité, date | US19890431659 | 03.11.1989 Format original publié: US 431659 | [1991/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0426161 | Date: | 08.05.1991 | Langue: | EN | [1991/19] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0426161 | Date: | 18.12.1991 | Langue: | EN | [1991/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.10.1991 | Classification | IPC: | G06F12/02, G06F12/08 | [1991/19] | CPC: |
G06F15/17 (EP,US);
G06F12/0284 (EP,US);
G06F12/0806 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1991/19] | Titre | Allemand: | Mehrprozessorübertragung mit reduzierten Adressleitungen | [1991/19] | Anglais: | Multiprocessor communication using reduced addressing lines | [1991/19] | Français: | Communication de multiprocesseur utilisant des lignes d'adressage réduites | [1991/19] | Dossier détruit : | 20.04.2002 | Procédure dexamen | 21.05.1992 | Requête en examen déposée [1992/30] | 11.08.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.12.1995 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1996/24] | 19.01.1996 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1996/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.10.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.10.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JP63231660 ; | [X]EP0157075 (NIXDORF COMPUTER AG [DE]) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 35 (P-818)January 26, 1989 & JP-A-63 231 660 (FUJITSU ) September 27, 1988, & JP63231660 A 00000000 | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN. vol. 31, no. 11, April 1989, NEW YORK US pages 294 - 296; 'HIGH PERFORMANCE ADDRESS TRANSLATION REGISTERS ' |