EP0428983 - Enlèvement de particules sur des surfaces par modification de pression [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.02.1994 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.02.1994 | Demande réputée retirée | publié le 23.03.1994 [1994/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Applied Materials, Inc. P.O. Box 58039 M/S 0934 3050 Bowers Avenue Santa Clara, California 95052-8039 / US | [N/P] |
Précédent [1991/22] | Pour tous les Etats désignés APPLIED MATERIALS, INC. P.O. Box 58039 3050 Bowers Avenue Santa Clara California 95052-8039 / US | Inventeur(s) | 01 /
Liu, Benjamin Y.H. 1 North Deep Lake Road North Oaks, Minnesota 55127 / US | 02 /
Ahn, Kang Ho 1611 Pleasant Street, Apt. 208 Lauderdale, Minnesota 55108 / US | [1991/22] | Mandataire(s) | Diehl, Hermann O. Th. Diehl & Partner GbR Postfach 34 01 15 80098 München / DE | [N/P] |
Précédent [1991/22] | Diehl, Hermann O. Th., Dr. Diehl, Glaeser, Hiltl & Partner Patentanwälte Postfach 19 03 65 D-80603 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90121717.4 | 13.11.1990 | [1991/22] | Numéro de priorité, date | US19890435097 | 13.11.1989 Format original publié: US 435097 | [1991/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0428983 | Date: | 29.05.1991 | Langue: | EN | [1991/22] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0428983 | Date: | 11.12.1991 | Langue: | EN | [1991/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.10.1991 | Classification | IPC: | H01L21/00 | [1991/22] | CPC: |
H01L21/67057 (EP);
H01L21/304 (KR);
H01L21/67051 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [1991/22] | Titre | Allemand: | Partikelentfernung von Oberflächen durch Druckwechsel | [1991/22] | Anglais: | Particle removal from surfaces by pressure change | [1991/22] | Français: | Enlèvement de particules sur des surfaces par modification de pression | [1991/22] | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Procédure dexamen | 24.02.1992 | Requête en examen déposée [1992/17] | 10.05.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.09.1993 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1994/12] | 21.10.1993 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1994/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.09.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.1993 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4238244 (BANKS WILLIAM P [US]); | [XP]WO8910803 (UNIV MINNESOTA [US]) |