EP0438670 - Bouton poussoir lumineux pour postes téléphoniques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.11.1996 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.11.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 15.01.1997 [1997/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1991/31] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Krösen, Klaus, Dipl.-Ing. Pappelweg 3 W-4294 Isselburg-Anholt / DE | 02 /
Blöchl, Franz, Dipl.-Ing. Carl-Isert-Weg 3 W-4190 Bocholt-Lowick / DE | [1991/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 90122765.2 | 28.11.1990 | [1991/31] | Numéro de priorité, date | DE19900000828U | 25.01.1990 Format original publié: DE 9000828 U | [1991/31] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0438670 | Date: | 31.07.1991 | Langue: | DE | [1991/31] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0438670 | Date: | 14.10.1992 | Langue: | DE | [1992/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0438670 | Date: | 24.01.1996 | [1996/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.08.1992 | Classification | IPC: | H04M1/22, H01H13/02 | [1991/31] | CPC: |
H01H13/705 (EP);
H04M1/22 (EP);
H01H2219/014 (EP);
H01H2219/04 (EP);
H01H2219/06 (EP);
H01H2219/062 (EP);
H01H2231/022 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, NL [1991/31] | Titre | Allemand: | Taste mit Leuchtanzeige für Fernsprechgeräte | [1991/31] | Anglais: | Light emitting type push button for telephone sets | [1991/31] | Français: | Bouton poussoir lumineux pour postes téléphoniques | [1991/31] | Procédure d'examen | 20.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/31] | 11.01.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.05.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.06.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 31.07.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.10.1995 | Taxe de délivrance payée | 20.10.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.10.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.11.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.11.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.11.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.11.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JP1159917 ; | [E]JP3112020 ; | [A]JP1134827 ; | [XP]US4924044 (TAKAHASHI YOSHIYA [JP], et al); | [A]GB2140210 (NITSUKO LTD); | [A]US4491692 (LEE SHAN S [TW]); | [A]EP0342747 (PHILIPS NV [NL]); | [A]DE2825833 (STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG); | [A]DE8436320U | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 429 (E-823)25. September 1989 & JP-A-1 159 917 ( MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO. LTD. ) 22. Juni 1989, & JP1159917 A 00000000 | [E] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 15, no. 308 (E-1097)7. August 1991 & JP-A-3 112 020 ( HITACHI TEREKOMU TECHNOL K.K. ) 13. Mai 1991, & JP3112020 A 00000000 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 317 (E-789)19. Juli 1989 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 383 (E-811)24. August 1989 & JP-A-1 134 827 ( FUJITSU LTD ) 26. Mai 1989, & JP1134827 A 00000000 | Examen | JP1086419 | - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 317 (E-789)19. Juli 1989 & JP-A- 1 086 419, & JP1086419 A 00000000 |