EP0438767 - Procédé de séparation de riboflavine d'une suspension de fermentation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.05.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.05.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 03.07.1996 [1996/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Précédent [1991/31] | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 D-67063 Ludwigshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Faust, Tillmann, Dr. Parkweg 4 W-6714 Weisenheim / DE | 02 /
Meyer, Joachim, Dr. Gartenstrasse 6 W-6717 Hessheim / DE | 03 /
Wellinghoff, Georg, Dr. Friedrichsplatz 8 W-6800 Mannheim / DE | 04 /
Goesele, Walter, Dr. Mannheimer Strasse 226e W-6900 Heidelberg / DE | 05 /
Martin, Christoph, Dr. Kolpingstrasse 6 W-6800 Mannheim 1 / DE | 06 /
Grimmer, Johannes Duererstrasse 12 W-6700 Ludwigshafen / DE | [1991/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 90125316.1 | 22.12.1990 | [1991/31] | Numéro de priorité, date | DE19904002066 | 25.01.1990 Format original publié: DE 4002066 | [1991/31] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0438767 | Date: | 31.07.1991 | Langue: | DE | [1991/31] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0438767 | Date: | 04.12.1991 | Langue: | DE | [1991/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0438767 | Date: | 05.07.1995 | Langue: | DE | [1995/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.10.1991 | Classification | IPC: | C12P25/00 | [1991/31] | CPC: |
C12P25/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, LI, NL [1991/31] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Abtrennung von Riboflavin aus Fermentationssuspensionen | [1991/31] | Anglais: | Process for the separation of riboflavin from a fermentation suspension | [1991/31] | Français: | Procédé de séparation de riboflavine d'une suspension de fermentation | [1991/31] | Procédure d'examen | 22.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/31] | 11.04.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.08.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.11.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.12.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.01.1995 | Taxe de délivrance payée | 24.01.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.04.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.12.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.12.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.12.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]DE2920592 (MERCK & CO INC); | [A]EP0341433 (FLOTTWEG GMBH [DE]); | [A]DE1925001 (PENNWALT CORP) |