EP0405653 - Convertisseur de puissance d'énergie électrique dont la commutation est assistée moyennant un contrôle actif de la tension d'alimentation du circuit inverseur de tension [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.02.1996 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.02.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 03.04.1996 [1996/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fratta, Antonino, Dr.Ing. Via Le Chiuse 99 I-10144 Torino / IT | [1991/01] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1991/01] | Mandataire(s) | Patrito, Pier Franco Cabinet PATRITO BREVETTI Via Don Minzoni 14 10121 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [1991/01] | Patrito, Pier Franco, Dr. Ing. Cabinet PATRITO BREVETTI Via Don Minzoni 14 I-10121 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 90201597.3 | 19.06.1990 | [1991/01] | Numéro de priorité, date | IT19890067519 | 27.06.1989 Format original publié: IT 6751989 | [1991/01] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0405653 | Date: | 02.01.1991 | Langue: | FR | [1991/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0405653 | Date: | 27.03.1991 | Langue: | FR | [1991/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0405653 | Date: | 12.04.1995 | Langue: | FR | [1995/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.02.1991 | Classification | IPC: | H02M7/5387, H02M5/458, H02M7/515, H02M5/45 | [1991/20] | CPC: |
H02M5/45 (EP,US)
|
Précédent IPC [1991/01] | H02M7/5387, H02M5/45 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, LI, LU, NL, SE [1991/01] | Titre | Allemand: | Elektrische Energie-Leistungskonverter, deren Kommutierung durch eine aktive Steuerung der Versorgungsspannung der Spannungsumpolschaltung unterstützt wird | [1991/01] | Anglais: | Electric energy power converter of which commutation is aided by an active control of the supplying voltage of the voltage inverter circuit | [1991/01] | Français: | Convertisseur de puissance d'énergie électrique dont la commutation est assistée moyennant un contrôle actif de la tension d'alimentation du circuit inverseur de tension | [1991/01] | Procédure d'examen | 12.09.1991 | Requête en examen déposée [1991/48] | 06.05.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.08.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.01.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.03.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.06.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.10.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.01.1995 | Taxe de délivrance payée | 03.01.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.01.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.06.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.04.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.06.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE2937078 (LICENTIA GMBH); | [A]DE3347108 (GARBE LAHMEYER & CO AG [DE]); | [A]US4730242 (DIVAN DEEPAKRAJ M [US]); | [A]EP0289373 (TELEMECANIQUE ELECTRIQUE [FR]) |