EP0432830 - Appareil pour envelopper une balle dans une presse à balles rondes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.10.1995 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.10.1995 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.12.1995 [1995/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEW HOLLAND BELGIUM N.V. Leon Claeysstraat 3a B-8210 Zedelgem / BE | [N/P] |
Précédent [1993/26] | Pour tous les Etats désignés NEW HOLLAND BELGIUM N.V. Leon Claeysstraat 3a B-8210 Zedelgem / BE | ||
Précédent [1991/25] | Pour tous les Etats désignés FORD NEW HOLLAND INC. 500 Diller Avenue P.O. Box 1895 New Holland Pennsylvania 17557-0903 / US | Inventeur(s) | 01 /
Underhill, Kenneth R. 219 Miller Street Strasburg, PA 17579 / US | [1991/25] | Mandataire(s) | Vandenbroucke, Alberic CNH Belgium N.V. Patent Department Leon Claeysstraat, 3A 8210 Zedelgem / BE | [N/P] |
Précédent [1993/26] | Vandenbroucke, Alberic New Holland Belgium NV. Patent Department Leon Claeysstraat, 3A B-8210 Zedelgem / BE | ||
Précédent [1991/25] | Vandenbroucke, Alberic T.J. New Holland Belgium NV., Patent Department, Leon Claeysstraat, 3A B-8210 Zedelgem / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90203166.5 | 30.11.1990 | [1991/25] | Numéro de priorité, date | US19890448404 | 11.12.1989 Format original publié: US 448404 | US19890448405 | 11.12.1989 Format original publié: US 448405 | US19890448406 | 11.12.1989 Format original publié: US 448406 | [1991/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0432830 | Date: | 19.06.1991 | Langue: | EN | [1991/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0432830 | Date: | 21.12.1994 | Langue: | EN | [1994/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.04.1991 | Classification | IPC: | A01F15/07, A01F15/08 | [1991/25] | CPC: |
A01F15/0715 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1991/25] | Titre | Allemand: | Ballenumwickelvorrichtung für Rundballenpressen | [1991/25] | Anglais: | Bale wrapping apparatus for round balers | [1991/25] | Français: | Appareil pour envelopper une balle dans une presse à balles rondes | [1991/25] | Procédure d'examen | 12.12.1991 | Requête en examen déposée [1992/07] | 06.10.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.05.1993 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 10.07.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.01.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 01.06.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.06.1994 | Taxe de délivrance payée | 14.06.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.09.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/50] | Requête en poursuite de la procédure de: | 10.07.1993 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 10.07.1993 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 04.08.1993 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.10.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4604855 ; | [XD]US4790125 ; | [XD]US4729213 ; | [AD]US4870812 ; | [A]GB2137927 |