EP0416717 - Cage de laminoir pour un laminoir planétaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.02.1994 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.02.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.03.1994 [1994/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MANNESMANN Aktiengesellschaft Postfach 10 36 41 40027 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1991/11] | Pour tous les Etats désignés MANNESMANN Aktiengesellschaft Postfach 10 36 41 D-40027 Düsseldorf / DE | Inventeur(s) | 01 /
Fink, Peter, Dr. mont. Dipl.-Ing. Juistweg 40 D-4300 Essen 1 / DE | 02 /
Figge, Dieter, Dipl.-Ing. Defreggerstrasse 22 D-4300 Essen 1 / DE | [1991/11] | Mandataire(s) | Meissner, Peter E., et al Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro Postfach 33 01 30 14171 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [1993/09] | Meissner, Peter E., Dipl.-Ing., et al Meissner & Meissner, Patentanwaltsbüro, Postfach 33 01 30 D-14171 Berlin / DE | ||
Précédent [1991/11] | Meissner, Peter E., Dipl.-Ing. Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro Postfach D-14199 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90250213.7 | 16.08.1990 | [1991/11] | Numéro de priorité, date | DE19893928962 | 29.08.1989 Format original publié: DE 3928962 | [1991/11] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0416717 | Date: | 13.03.1991 | Langue: | DE | [1991/11] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0416717 | Date: | 10.04.1991 | Langue: | DE | [1991/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0416717 | Date: | 31.03.1993 | Langue: | DE | [1993/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.02.1991 | Classification | IPC: | B21B13/20 | [1991/11] | CPC: |
B21B13/20 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1991/11] | Titre | Allemand: | Walzgerüst für ein Planetenwalzwerk | [1991/11] | Anglais: | Roll stand for a planetary rolling mill | [1991/11] | Français: | Cage de laminoir pour un laminoir planétaire | [1991/11] | Procédure d'examen | 19.03.1991 | Requête en examen déposée [1991/21] | 19.05.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 01.10.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.12.1992 | Taxe de délivrance payée | 23.12.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.01.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.07.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE1140534 |