EP0388190 - Semelles pour rails, et méthode de modification de voies de chemin de fer utilisant de telles semelles [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.06.1994 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.02.1998 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): DK, NL | publié le 08.04.1998 [1998/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PANDROL LIMITED 63 Station Road, Addlestone Weybridge Surrey KT15 2BH / GB | [N/P] |
Précédent [1990/38] | Pour tous les Etats désignés PANDROL LIMITED 63 Station Road, Addlestone Weybridge, Surrey KT15 2BH / GB | Inventeur(s) | 01 /
Leeves, Geoffrey Gordon 166a Ashford Road Bearsted, Kent ME14 4NB / GB | [1990/38] | Mandataire(s) | Fane, Christopher Robin King, et al Haseltine Lake & Co., Imperial House, 15-19 Kingsway London WC2B 6UD / GB | [N/P] |
Précédent [1990/38] | Fane, Christopher Robin King, et al HASELTINE LAKE & CO. Hazlitt House 28 Southampton Buildings Chancery Lane London, WC2A 1AT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 90302747.2 | 15.03.1990 | [1990/38] | Numéro de priorité, date | GB19890005917 | 15.03.1989 Format original publié: GB 8905917 | [1990/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0388190 | Date: | 19.09.1990 | Langue: | EN | [1990/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0388190 | Date: | 28.07.1993 | Langue: | EN | [1993/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.07.1990 | Classification | IPC: | E01B9/68 | [1990/38] | CPC: |
E01B9/686 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, IT, LI, NL, SE [1990/49] |
Précédent [1990/38] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE | Titre | Allemand: | Schienenunterlagen und Verfahren zur Verbesserung von Eisenbahngleisen unter Verwendung solcher Unterlagen | [1990/38] | Anglais: | Rail pads and methods of upgrading railway track using such pads | [1990/38] | Français: | Semelles pour rails, et méthode de modification de voies de chemin de fer utilisant de telles semelles | [1990/38] | Procédure d'examen | 16.04.1990 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 12.07.1990 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) GB, GR, LU | 19.02.1991 | Requête en examen déposée [1991/16] | 09.12.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.07.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 12.08.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.12.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 02.02.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.04.1993 | Taxe de délivrance payée | 28.04.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.04.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/29] | Requête en poursuite de la procédure de: | 12.08.1992 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 26.08.1992 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 15.09.1992 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.03.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.03.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 15.05.1990 | GB   M01   Pas encore payé | 15.05.1990 | GR   M01   Pas encore payé | 15.05.1990 | LU   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 28.07.1993 | CH | 28.07.1993 | DE | 28.07.1993 | DK | 28.07.1993 | LI | 28.07.1993 | NL | 28.07.1993 | [1998/15] |
Précédent [1994/22] | AT | 28.07.1993 | |
CH | 28.07.1993 | ||
DE | 28.07.1993 | ||
LI | 28.07.1993 | ||
Précédent [1994/19] | AT | 28.07.1993 | |
CH | 28.07.1993 | ||
LI | 28.07.1993 | ||
Précédent [1994/05] | CH | 28.07.1993 | |
LI | 28.07.1993 | Citations: | Recherche | [A]DE7718527U ; | [A]GB2094377 (ARUN PLASTICS LTD, et al); | [Y]EP0169685 (PANDROL LTD [GB]); | [Y]EP0236703 (CLOUTH GUMMIWERKE AG [DE]) |