EP0397407 - Composition de finissage pour plaque lithographique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.02.1994 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.02.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.03.1994 [1994/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJI PHOTO FILM CO., LTD. 210 Nakanuma Minamiashigara-shi, Kanagawa-ken 250-0193 / JP | [N/P] |
Précédent [1990/46] | Pour tous les Etats désignés FUJI PHOTO FILM CO., LTD. 210 Nakanuma Minami-ashigara-shi Kanagawa-ken, 250-01 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Akiyama, Keiji, c/o Fuji Photo Film Co. Ltd. 4000 Kawashiri, Yoshida-cho, Haibara-gun Shizuoka-ken / JP | 02 /
Matsumoto, Hiroshi, c/o Fuji Photo Film Co. Ltd. 4000 Kawashiri, Yoshida-cho, Haibara-gun Shizuoka-ken / JP | [1990/46] | Mandataire(s) | Blake, John Henry Francis, et al Brookes Batchellor 1 Boyne Park Tunbridge Wells Kent TN4 8EL / GB | [N/P] |
Précédent [1990/46] | Blake, John Henry Francis, et al BROOKES AND MARTIN High Holborn House 52/54 High Holborn London WC1V 6SE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 90304862.7 | 04.05.1990 | [1990/46] | Numéro de priorité, date | JP19890119387 | 12.05.1989 Format original publié: JP 11938789 | [1990/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0397407 | Date: | 14.11.1990 | Langue: | EN | [1990/46] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0397407 | Date: | 15.05.1991 | Langue: | EN | [1991/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0397407 | Date: | 07.04.1993 | Langue: | EN | [1993/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.03.1991 | Classification | IPC: | B41N3/08 | [1990/46] | CPC: |
B41N3/08 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, GB [1990/46] | Titre | Allemand: | Endbearbeitungslösung für lithographische Platten | [1990/46] | Anglais: | Lithographic plate finisher | [1990/46] | Français: | Composition de finissage pour plaque lithographique | [1990/46] | Procédure d'examen | 11.07.1991 | Requête en examen déposée [1991/36] | 08.04.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.06.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.07.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.10.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.12.1992 | Taxe de délivrance payée | 28.12.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.01.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | JP57001792 [ ]; | [X]EP0269760 ; | [X]EP0251621 ; | [A]US4266481 | [ ] - DATABASE WPIL, No. 82-12584E, Derwent Publication & JP-A-57 001 792 (RICOH KK)06-JAN-1982, & JP57001792 A 00000000 | Examen | - DATABASE WPIL, accession no. 82-12584E, Derwent Publications Ltd, London, GB; JP-A-57 1792 (RICOH K.K.) 06-01-1982 |