EP0401043 - Méthode pour le traitement de surface [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.10.1995 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.10.1995 | Demande réputée retirée | publié le 29.11.1995 [1995/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NAGOYA OILCHEMICAL CO., LTD. 213-5 Honowari Minamishibata-cho Tokai-shi Aichi / JP | [N/P] |
Précédent [1990/49] | Pour tous les Etats désignés NAGOYA OILCHEMICAL CO., LTD. 213-5 Honowari Minamishibata-cho Tokai-shi Aichi / JP | Inventeur(s) | 01 /
Horiki, Seinosude c/o Nagoya Oilchemical Co. Ltd., 213-5 Honowari Minamishibata-cho, Tokai-shi, Aichi / JP | 02 /
Makino, Reiji c/o Nagoya Oilchemical Co. Ltd., 213-5 Honowari Minamishibata-cho, Tokai-shi, Aichi / JP | [1990/49] | Mandataire(s) | Senior, Alan Murray, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [1995/01] | Senior, Alan Murray, et al J.A. KEMP & CO., 14 South Square, Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | ||
Précédent [1990/49] | Senior, Alan Murray J.A. KEMP & CO., 14 South Square, Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 90306014.3 | 01.06.1990 | [1990/49] | Numéro de priorité, date | JP19890141360 | 02.06.1989 Format original publié: JP 14136089 | JP19890216861 | 22.08.1989 Format original publié: JP 21686189 | JP19890291962 | 08.11.1989 Format original publié: JP 29196289 | [1990/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0401043 | Date: | 05.12.1990 | Langue: | EN | [1990/49] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0401043 | Date: | 14.08.1991 | Langue: | EN | [1991/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.06.1991 | Classification | IPC: | B05C21/00, B05B15/04 | [1991/35] | CPC: |
B05B12/20 (EP,US);
B05B12/26 (EP,US)
|
Précédent IPC [1990/49] | B05B15/04, B05C21/00 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1990/49] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Oberflächenbehandlung | [1990/49] | Anglais: | A method for a surface treatment | [1990/49] | Français: | Méthode pour le traitement de surface | [1990/49] | Dossier détruit : | 03.03.2001 | Procédure dexamen | 06.11.1991 | Requête en examen déposée [1992/01] | 27.08.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.12.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.03.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.06.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.03.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 31.05.1995 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1995/48] | 29.06.1995 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1995/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.06.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.06.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.06.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.1995 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP6393370 ; | [A]EP0269529 (IMCARVAU [FR]); | [A]EP0244265 (AVERY INTERNATIONAL CORP [US]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 333 (C-526)(3180) 08 September 1988, & JP-A-63 93370 (TOYOTA) 23 April 1988,, & JP6393370 A 19880423 |