EP0409645 - Procédé et dispositif pour couler en continu une tôle métallique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.09.1994 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.09.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.10.1994 [1994/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nippon Steel Corporation 6-3, 2-chome, Ote-machi Chiyoda-ku Tokyo 100-0004 / JP | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 5-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1991/04] | Pour tous les Etats désignés Nippon Steel Corporation 6-3, 2-chome, Ote-machi Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 5-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Furuya, Takashi 3434 Oaza Shimada Hikari-shi, Yamaguchi / JP | 02 /
Kasama, Akio 3434 Oaza Shimada Hikari-shi, Yamaguchi / JP | 03 /
Takeuchi, Hidemaro 3434 Oaza Shimada Hikari-shi, Yamaguchi / JP | 04 /
Fujii, Motoya 3434 Oaza Shimada Hikari-shi, Yamaguchi / JP | 05 /
Oka, Hideki 3434 Oaza Shimada Hikari-shi, Yamaguchi / JP | 06 /
Matsumura, Shogo 3434 Oaza Shimada Hikari-shi, Yamaguchi / JP | 07 /
Itoh, Ysuo 1-1-1 Edamitsu, Yahatahigashi-ku Kitakyushu-shi, Fukuoka / JP | 08 /
Sasaki, Kunimasa 6-22 Kanonshinmachi 4-chome, Nishi-ku Hiroshima-shi, Hiroshima / JP | 09 /
Yamamoto, Keiichi 6-22 Kanonshinmachi 4-chome, Nishi-ku Hiroshima-shi, Hiroshima / JP | [1991/04] | Mandataire(s) | Geering, Keith Edwin, et al Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [1991/04] | Geering, Keith Edwin, et al REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 90307958.0 | 20.07.1990 | [1991/04] | Numéro de priorité, date | JP19890084510U | 20.07.1989 Format original publié: JP 8451089 U | JP19890201107U | 01.08.1989 Format original publié: JP 20110789 U | JP19890210653U | 17.08.1989 Format original publié: JP 21065389 U | [1991/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0409645 | Date: | 23.01.1991 | Langue: | EN | [1991/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0409645 | Date: | 03.11.1993 | Langue: | EN | [1993/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.10.1990 | Classification | IPC: | B22D11/06 | [1991/04] | CPC: |
B22D11/06 (KR);
B22D11/064 (EP,US);
B22D11/0651 (EP,US);
B22D11/0697 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1991/04] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zum Stranggiessen von Stahlblech | [1991/04] | Anglais: | Method and apparatus of continuously casting a metal sheet | [1991/04] | Français: | Procédé et dispositif pour couler en continu une tôle métallique | [1991/04] | Procédure d'examen | 21.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/09] | 17.02.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.08.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.01.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 10.05.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.07.1993 | Taxe de délivrance payée | 08.07.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.08.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.07.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.07.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP58058963 ; | [A]JP56062660 ; | [Y]EP0309247 (NIPPON STEEL CORP [JP], et al); | [Y]EP0124684 (ALLIED CORP [US]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 7, no. 149 (M-225)[1294], 30th June 1983; & JP-A-58 058 963 (MITSUBISHI KEIKINZOKU KOGYO K.K.) 07-04-1983, & JP58058963 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 5, no. 123 (M-82)[795], 8th August 1981; & JP-A-56 062 660 (HITACHI SEISAKUSHO K.K.) 28-05-1981, & JP56062660 A 00000000 |