EP0416891 - Appareil pour fournir une interface universelle à un système de contrôle d'un procédé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.05.1999 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 13.08.2008 [2008/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HONEYWELL INC. Honeywell Plaza Minneapolis, MN 55408 / US | [N/P] |
Précédent [1991/11] | Pour tous les Etats désignés HONEYWELL INC. Honeywell Plaza Minneapolis Minnesota 55408 / US | Inventeur(s) | 01 /
Bansal, Ravinder M. 27 Barrel Stave Circle, Horsham Montgomery Co PA 19044 / US | 02 /
Hahn, Amand J. 1555 Morris Road, Lansdale Montgomery Co PA 19446 / US | [1991/11] | Mandataire(s) | Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert, et al Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Précédent [2008/33] | Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert, et al Potter Clarkson LLP Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | ||
Précédent [1998/52] | Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert, et al Eric Potter Clarkson Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | ||
Précédent [1991/11] | Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert, et al Honeywell Control Systems Limited, Honeywell House, Arlington Business Park Bracknell, Berkshire RG12 1EB / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 90309706.1 | 05.09.1990 | [1991/11] | Numéro de priorité, date | US19890402954 | 05.09.1989 Format original publié: US 402954 | [1991/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0416891 | Date: | 13.03.1991 | Langue: | EN | [1991/11] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0416891 | Date: | 24.03.1993 | Langue: | EN | [1993/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0416891 | Date: | 22.07.1998 | Langue: | EN | [1998/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.02.1993 | Classification | IPC: | G06F13/38, G06F13/12, G06F19/00 | [1998/30] | CPC: |
G06F13/385 (EP);
G05B19/0421 (EP);
G05B2219/25314 (EP);
G05B2219/25428 (EP)
|
Précédent IPC [1993/12] | G06F13/38, G06F13/12, G06F15/46 | ||
Précédent IPC [1991/11] | G06F13/38, G06F13/18, G06F15/46 | Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1991/11] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Bereitstellung einer universellen Schnittstelle für ein Prozesssteuerungssystem | [1991/11] | Anglais: | Apparatus for providing a universal interface to a process control system | [1991/11] | Français: | Appareil pour fournir une interface universelle à un système de contrôle d'un procédé | [1991/11] | Procédure d'examen | 02.08.1993 | Requête en examen déposée [1993/39] | 14.07.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.07.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.08.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.01.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.10.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 27.01.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.02.1998 | Taxe de délivrance payée | 12.02.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.04.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.06.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.06.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.06.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.06.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.06.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 21.06.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 22.07.1998 | IT | 22.07.1998 | NL | 22.07.1998 | [2008/01] |
Précédent [2003/07] | BE | 22.07.1998 | |
NL | 22.07.1998 | ||
Précédent [1999/27] | BE | 22.07.1998 | Citations: | Recherche | [X]US4253148 (JOHNSON WILLIAM D, et al); | [XD]US4296464 (WOODS RODNEY G, et al); | [Y]EP0147046 (TANDEM COMPUTERS INC [US]) | [X] - IEEE 1980 IECI PROCEEDINGS 1980, PHILADELPHIA,US pages 340 - 344 J.R.GLOVER JR. ET AL. 'A Design for the Remote Link Unit - a Multiprocessor Remote Terminal' |