EP0451401 - Appareil de nettoyage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.10.1994 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.11.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 02.01.2008 [2008/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Williams, William Hendrick 4938 Golden Arrow Drive Rancho Palos Verdes California 90274 / US | [N/P] |
Précédent [1993/38] | Pour tous les Etats désignés Williams, William Hendrick 4938 Golden Arrow Drive Rancho Palos Verdes, California 90274 / US | ||
Précédent [1991/42] | Pour tous les Etats désignés Williams, William Hendrick 4938 Golden Arrow Drive Rancho Palos Verdes, California 90274 / US | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1991/42] | Mandataire(s) | Senior, Alan Murray, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [1994/09] | Senior, Alan Murray, et al J.A. KEMP & CO., 14 South Square, Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | ||
Précédent [1991/42] | Williams, Trevor John J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 90311232.4 | 12.10.1990 | [1991/42] | Numéro de priorité, date | US19900507641 | 11.04.1990 Format original publié: US 507641 | [1991/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0451401 | Date: | 16.10.1991 | Langue: | EN | [1991/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0451401 | Date: | 22.12.1993 | Langue: | EN | [1993/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.07.1991 | Classification | IPC: | A47L9/04 | [1991/42] | CPC: |
A47L9/0411 (EP,US);
A47L9/0444 (EP,US);
A47L9/0494 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/42] | Titre | Allemand: | Reinigungsgerät | [1991/42] | Anglais: | Improved cleaning apparatus | [1991/42] | Français: | Appareil de nettoyage | [1991/42] | Procédure d'examen | 24.01.1992 | Requête en examen déposée [1992/13] | 29.12.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.03.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.04.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 24.06.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.09.1993 | Taxe de délivrance payée | 02.09.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.09.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 22.12.1993 | BE | 22.12.1993 | DK | 22.12.1993 | ES | 22.12.1993 | GR | 22.12.1993 | IT | 22.12.1993 | NL | 22.12.1993 | SE | 22.12.1993 | [2008/01] |
Précédent [2002/24] | AT | 22.12.1993 | |
BE | 22.12.1993 | ||
DK | 22.12.1993 | ||
ES | 22.12.1993 | ||
GR | 22.12.1993 | ||
IT | 22.12.1993 | ||
NL | 22.12.1993 | ||
SE | 22.12.1993 | ||
Précédent [2000/04] | AT | 22.12.1993 | |
BE | 22.12.1993 | ||
DK | 22.12.1993 | ||
GR | 22.12.1993 | ||
IT | 22.12.1993 | ||
NL | 22.12.1993 | ||
SE | 22.12.1993 | ||
Précédent [1999/42] | AT | 22.12.1993 | |
BE | 22.12.1993 | ||
DK | 22.12.1993 | ||
IT | 22.12.1993 | ||
NL | 22.12.1993 | ||
SE | 22.12.1993 | ||
Précédent [1998/15] | AT | 22.12.1993 | |
BE | 22.12.1993 | ||
DK | 22.12.1993 | ||
NL | 22.12.1993 | ||
SE | 22.12.1993 | ||
Précédent [1994/48] | AT | 22.12.1993 | |
BE | 22.12.1993 | ||
NL | 22.12.1993 | ||
SE | 22.12.1993 | ||
Précédent [1994/46] | AT | 22.12.1993 | |
NL | 22.12.1993 | ||
SE | 22.12.1993 | ||
Précédent [1994/43] | NL | 22.12.1993 | |
SE | 22.12.1993 | ||
Précédent [1994/39] | NL | 22.12.1993 | Citations: | Recherche | [A]US2336710 (WIED JULIUS P); | [A]DE1285125 (ELECTROLUX AB); | [AD]US3605172 (DAMASCO LOUIS J); | [AD]US3802026 (CRENER B); | [A]GB2095540 (BLACK & DECKER INC) |