EP0437932 - Insert [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.06.1995 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.11.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 02.01.2008 [2008/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés P.S.M. INTERNATIONAL PLC Longacres Willenhall West Midlands WV13 2JS / GB | [N/P] |
Précédent [1991/30] | Pour tous les Etats désignés P.S.M. INTERNATIONAL PLC Longacres Willenhall West Midlands WV13 2JS / GB | Inventeur(s) | 01 /
Highfield, Anthony Michael 5 Upper Dingle Fairway, Ironbridge, Shropshire / GB | [1991/30] | Mandataire(s) | Hands, Horace Geoffrey, et al Withers & Rogers 4 Dyer's Buildings Holborn London EC1N 2 JT / GB | [N/P] |
Précédent [1991/30] | Hands, Horace Geoffrey, et al GEORGE FUERY & CO Whitehall Chambers 23 Colmore Row Birmingham B3 2BL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 90312807.2 | 26.11.1990 | [1991/30] | Numéro de priorité, date | GB19900001046 | 17.01.1990 Format original publié: GB 9001046 | [1991/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0437932 | Date: | 24.07.1991 | Langue: | EN | [1991/30] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0437932 | Date: | 29.07.1992 | Langue: | EN | [1992/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0437932 | Date: | 10.08.1994 | Langue: | EN | [1994/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.06.1992 | Classification | IPC: | F16B37/12 | [1991/30] | CPC: |
F16B37/122 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/30] | Titre | Allemand: | Einsatzteil | [1991/30] | Anglais: | Inserts | [1991/30] | Français: | Insert | [1991/30] | Procédure d'examen | 08.12.1992 | Requête en examen déposée [1993/05] | 18.06.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.08.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.10.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.02.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.04.1994 | Taxe de délivrance payée | 29.04.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.05.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 10.08.1994 | BE | 10.08.1994 | CH | 10.08.1994 | DK | 10.08.1994 | ES | 10.08.1994 | GR | 10.08.1994 | IT | 10.08.1994 | LI | 10.08.1994 | NL | 10.08.1994 | SE | 10.11.1994 | LU | 30.11.1994 | [2008/01] |
Précédent [2002/24] | AT | 10.08.1994 | |
BE | 10.08.1994 | ||
CH | 10.08.1994 | ||
DK | 10.08.1994 | ||
ES | 10.08.1994 | ||
GR | 10.08.1994 | ||
IT | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
SE | 10.11.1994 | ||
LU | 30.11.1994 | ||
Précédent [2000/04] | AT | 10.08.1994 | |
BE | 10.08.1994 | ||
CH | 10.08.1994 | ||
DK | 10.08.1994 | ||
GR | 10.08.1994 | ||
IT | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
SE | 10.11.1994 | ||
LU | 30.11.1994 | ||
Précédent [1999/42] | AT | 10.08.1994 | |
BE | 10.08.1994 | ||
CH | 10.08.1994 | ||
DK | 10.08.1994 | ||
IT | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
SE | 10.11.1994 | ||
Précédent [1998/15] | AT | 10.08.1994 | |
BE | 10.08.1994 | ||
CH | 10.08.1994 | ||
DK | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
SE | 10.11.1994 | ||
Précédent [1995/29] | AT | 10.08.1994 | |
BE | 10.08.1994 | ||
CH | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
SE | 10.11.1994 | ||
Précédent [1995/26] | AT | 10.08.1994 | |
BE | 10.08.1994 | ||
CH | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
Précédent [1995/15] | AT | 10.08.1994 | |
CH | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
Précédent [1995/15] | AT | 10.08.1994 | |
CH | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
Précédent [1995/11] | CH | 10.08.1994 | |
LI | 10.08.1994 | Citations: | Recherche | [A]FR2184350 (ITW LTD [GB]); | [A]FR2504616 (PSM FASTENERS LTD [GB]); | [X]DE3721577 (TUBOS E CONEXOES TIGRE SA [BR]); | [E]EP0443134 (BOELLHOFF & CO [DE]) |