Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | ATE97483T | 15.12.1993 | T1 | Numéro de priorité | Date | EP90400758 | 20.03.1990 | FR8903924 | 24.03.1989 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0389358 | Dossier mondial | 18.11.1993 | B1 | EP0389358 | 26.09.1990 | A1 | Numéro de priorité | Date | FR8903924 | 24.03.1989 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CA2012925 | 24.09.1990 | A1 | Numéro de priorité | Date | FR8903924 | 24.03.1989 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE69004604T | 11.05.1994 | T2 | DE69004604D1 | 23.12.1993 | D1 | Numéro de priorité | Date | FR8903924 | 24.03.1989 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | FR2644880 | 11.03.1994 | B1 | FR2644880 | 28.09.1990 | A1 | Numéro de priorité | Date | FR8903924 | 24.03.1989 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US5082203 | 21.01.1992 | A | Numéro de priorité | Date | FR8903924 | 24.03.1989 |