EP0389358 - Système d'ouverture d'un empennage déployant pour projectile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.09.1994 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.11.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES | publié le 02.01.2008 [2008/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THOMSON-BRANDT ARMEMENTS Tour Chenonceaux 204, rond-point du Pont de Sèvres 92516 Boulogne-Billancourt / FR | [N/P] |
Précédent [1990/39] | Pour tous les Etats désignés THOMSON-BRANDT ARMEMENTS Tour Chenonceaux 204, rond-point du Pont de Sèvres F-92516 Boulogne-Billancourt / FR | Inventeur(s) | 01 /
Baubry, Bernard Thomson-CSF, SCPI - Cédex 67 F-92045 Paris la Défense / FR | [1990/39] | Mandataire(s) | Benoit, Monique, et al Thomson-CSF Propriété Intellectuelle 13, Avenue du Président Salvador Allende 94117 Arcueil Cédex / FR | [N/P] |
Précédent [1990/39] | Benoit, Monique, et al THOMSON-CSF SCPI B.P. 329 50, rue Jean-Pierre Timbaud F-92402 Courbevoie Cédex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 90400758.0 | 20.03.1990 | [1990/39] | Numéro de priorité, date | FR19890003924 | 24.03.1989 Format original publié: FR 8903924 | [1990/39] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0389358 | Date: | 26.09.1990 | Langue: | FR | [1990/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0389358 | Date: | 18.11.1993 | Langue: | FR | [1993/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.07.1990 | Classification | IPC: | F42B10/20 | [1990/39] | CPC: |
F42B10/20 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, ES, GB, IT, LI, NL, SE [1990/39] | Titre | Allemand: | Leitwerkausspreizungssystem für ein Geschoss | [1990/39] | Anglais: | Opening system for spreading wings on a projectile | [1990/39] | Français: | Système d'ouverture d'un empennage déployant pour projectile | [1990/39] | Procédure d'examen | 21.02.1991 | Requête en examen déposée [1991/16] | 14.05.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.09.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.03.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 24.05.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.07.1993 | Taxe de délivrance payée | 16.07.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.08.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.02.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.02.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 18.11.1993 | ES | 18.11.1993 | GB | 18.11.1993 | IT | 18.11.1993 | NL | 18.11.1993 | SE | 18.11.1993 | CH | 31.03.1994 | LI | 31.03.1994 | [2002/25] |
Précédent [1999/42] | AT | 18.11.1993 | |
GB | 18.11.1993 | ||
IT | 18.11.1993 | ||
NL | 18.11.1993 | ||
SE | 18.11.1993 | ||
CH | 31.03.1994 | ||
LI | 31.03.1994 | ||
Précédent [1995/03] | AT | 18.11.1993 | |
GB | 18.11.1993 | ||
NL | 18.11.1993 | ||
SE | 18.11.1993 | ||
CH | 31.03.1994 | ||
LI | 31.03.1994 | ||
Précédent [1994/49] | AT | 18.11.1993 | |
GB | 18.11.1993 | ||
NL | 18.11.1993 | ||
SE | 18.11.1993 | ||
Précédent [1994/39] | AT | 18.11.1993 | |
NL | 18.11.1993 | ||
SE | 18.11.1993 | ||
Précédent [1994/32] | AT | 18.11.1993 | |
SE | 18.11.1993 | ||
Précédent [1994/28] | SE | 18.11.1993 | Citations: | Recherche | [A]US2801587 (GOULD ALBERT S); | [A]US2821924 (HANSEN LAWRENCE J, et al); | [A]FR1152013 (BRAUNSCHWEIGER METALLWERK F CH); | [A]US3196793 (VELJKO MILENKOVIC, et al); | [A]US3304030 (WEIMHOLT JAMES E, et al); | [A]US4262862 (HUETTER HORST) |