EP0412006 - Plantes à fleurs, semences ou embryons modifiés [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.10.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.10.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.11.2001 [2001/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Aventis CropScience N.V. Jozef Plateaustraat 22 9000 Gent / BE | [2000/38] |
Précédent [2000/22] | Pour tous les Etats désignés Aventis Cropscience N.V. Jozef Plateaustraat 22 9000 Gent / BE | ||
Précédent [1991/06] | Pour tous les Etats désignés PLANT GENETIC SYSTEMS, N.V. Kolonel Bourgstraat 106 Bus 6 B-1040 Brussel / BE | Inventeur(s) | 01 /
De Greef, Willy Coupure Rechts 154 B-9000 Gent / BE | 02 /
Van Emmelo, John Gerardstraat 8 B-9110 Sint-Amandsberg / BE | 03 /
De Oliveira, Dulce Eleonora Av. Lineu de Paula Machado 905/507 20470 Lagoa, BR- Rio de Janeiro / BR | 04 /
De Souza, Maria-Helena Holdaal 31 B-9000 Gent / BE | 05 /
Van Montagu, Marc De Stassartstraat 120 B-1050 Brussels / BE | [1991/06] | Mandataire(s) | Gutmann, Ernest, et al Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. 3, rue Auber 75009 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1991/06] | Gutmann, Ernest, et al Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A. 3, rue Chauveau-Lagarde F-75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 90402196.1 | 31.07.1990 | [1991/06] | Numéro de priorité, date | EP19890402224 | 04.08.1989 Format original publié: EP 89402224 | [1991/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0412006 | Date: | 06.02.1991 | Langue: | EN | [1991/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0412006 | Date: | 29.11.2000 | Langue: | EN | [2000/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.11.1990 | Classification | IPC: | C12N15/82, C12N15/29, C12N5/10, A01H5/00 | [1991/06] | CPC: |
C12N9/22 (EP);
C12N9/63 (EP,US);
C07K14/415 (EP);
C12N15/62 (EP);
C12N15/829 (EP);
C12N9/1007 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/06] | Titre | Allemand: | Pflanzen mit modifizierten Blüten, Samen oder Embryos | [1991/06] | Anglais: | Plants with modified flowers, seeds or embryos | [1991/06] | Français: | Plantes à fleurs, semences ou embryons modifiés | [1991/06] | Matière biologique | Cette demande fait mention dun dépôt de matière biologique, voir le dossier pour plus de détails | Procédure d'examen | 17.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/07] | 25.08.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.03.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.06.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.09.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.06.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.12.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.10.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 18.02.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 02.05.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.07.2000 | Taxe de délivrance payée | 25.07.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.08.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.07.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.07.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.07.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.07.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.07.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 18.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.07.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 23.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 21.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0198288 (ADVANCED GENETIC SCIENCES INC [US]); | [A]EP0329308 (PALADIN HYBRIDS INC [CA]); | [XP]EP0343947 (LUBRIZOL GENETICS INC [US]); | [AP]EP0344029 (PLANT GENETIC SYSTEMS NV [BE]) | [XO] - J. CELL. BIOCHEM. SUPPL. 12C, 1988, UCLA SYMPOSIA ON MOLECULAR & CELLULAR BIOLOGY, ABSTRACTS 17TH ANNUAL MEETINGS, The Molecular Basis of Plant developement, 28th February - 10th April 1988, page 152, abstract no. L 051, Alan R. Liss, Inc., New York, US; H.J. KLEE et al.: "Manipulation of endogenous auxin and cytokinin levels in transgenic plants" | [X] - THEOR. APPL. GENET., vol. 77, 1989, pages 320-324, Springer-Verlag; R. BERNATZKY et al.: "A nuclear sequence associated with self-incompatibility in Nicotiana alata has homology with mitochondrial DNA" | [Y] - THE PLANT CELL, vol. 1, January 1989, pages 15-24, Anerican Society of Plant Physiologists; C.S. GASSER et al.: "Isolation of tissue-specific cDNAs from tomato pistils" | [Y] - JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY, supplement 13D, 27th March - 7th April 1987, page 312, abstract no. M349, Alan R. Liss, Inc., New York, US; D. TWELL et al.: "Pollen-specific expression directed by chimaeric genes in transgenic tomato and tobacco plants" | [A] - THE PLANT CELL, vol. 1, April 1989, pages 403-413, American Society of Plant Physiologists; J.I. MEDFORD et al.: "Alterations of endogenous cytokinins in transgenic plants using a chimeric isopentenyl transferase gene" | [A] - SCIENCE, vol. 244, 14th April 1989, pages 174-181; P.N. BENFEY et al.: "Regulated genes in transgenic plants" | [A] - EMBO JOURNAL, vol. 7, no. 9, 1988, pages 2621-2629, IRL Press Ltd, Oxford, GB; T. SCHMÜLLING et al.: "Single genes form Agrobacterium rhizogenes influence plant development" | Examen | - GOLDBERG, R.B. ET AL., "Regulation of Gene expression during plant embryogenesis.", CELL, (19890127), vol. 56, pages 149 - 160 | - D'HALLUIN, K. ET AL., "Engineering of herbicide-resistant alfalfa and evaluation under field conditions.", CROP SCIENCE, (19900701), vol. 30, no. 4, pages 866 - 871 |