EP0439971 - Palier ou roulement notamment à corps roulants jointifs [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.07.1995 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.07.1995 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.09.1995 [1995/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés S.N.R. ROULEMENTS Boîte Postale 17 1, rue des Usines 74010 Annecy Cédex / FR | [N/P] |
Précédent [1991/32] | Pour tous les Etats désignés S.N.R. ROULEMENTS Boîte Postale 17 1, rue des Usines F-74010 Annecy Cédex / FR | Inventeur(s) | 01 /
Feppon, Philippe 5, rue de Seyssel F-74000 Annecy / FR | [1991/32] | Mandataire(s) | Ernst-Schonberg, Michel, et al REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT Service 02 67 8-10, Avenue Emile Zola 92109 Boulogne-Billancourt / FR | [N/P] |
Précédent [1991/32] | Ernst-Schonberg, Michel, et al REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT Service 02 67 8-10, Avenue Emile Zola F-92109 Boulogne-Billancourt / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 90403315.6 | 23.11.1990 | [1991/32] | Numéro de priorité, date | FR19900001056 | 30.01.1990 Format original publié: FR 9001056 | [1991/32] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0439971 | Date: | 07.08.1991 | Langue: | FR | [1991/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0439971 | Date: | 21.09.1994 | Langue: | FR | [1994/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.05.1991 | Classification | IPC: | F16C43/06 | [1991/32] | CPC: |
F16C33/42 (KR);
F16C43/06 (EP);
F16C33/58 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, GB, IT, LI, SE [1991/32] | Titre | Allemand: | Lager oder Wälzlager insbesondere mit aneinanderstossenden Rollkörpern | [1994/38] | Anglais: | Bearing or rolling bearing in particular with abutting rolling elements | [1994/38] | Français: | Palier ou roulement notamment à corps roulants jointifs | [1991/32] |
Précédent [1991/32] | Lager oder Wälzlager mit aneinanderstossenden Rollkörpern | ||
Précédent [1991/32] | Bearing or rolling bearing with abutting rolling elements | Procédure d'examen | 14.01.1992 | Requête en examen déposée [1992/11] | 24.05.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.09.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.11.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 16.03.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.05.1994 | Taxe de délivrance payée | 18.05.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.06.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0157935 (SCHAEFFLER WAELZLAGER KG [DE]); | [Y]FR2023251 (SKF SVENSKA KULLAGERFAB AB); | [A]FR2279971 (SKF IND TRADING & DEV [NL]); | [A]FR2142793 (RKS); | [A]US2530660 (HOEFFLEUR ARTHUR V) |