EP0410913 - Ensemble d'une capsule à ouverture et d'un récipient à goulot en matière plastique, et son utilisation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.06.1995 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.06.1995 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.08.1995 [1995/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CEBAL S.A. 98, boulevard Victor Hugo 92115 Clichy / FR | [N/P] |
Précédent [1992/16] | Pour tous les Etats désignés CEBAL S.A. 98, boulevard Victor Hugo F-92115 Clichy / FR | ||
Précédent [1991/05] | Pour tous les Etats désignés CEBAL 98, boulevard Victor Hugo F-92115 Clichy / FR | Inventeur(s) | 01 /
Schneider, Bernard 4, rue des Six Frères F-51800 Sainte Menehould / FR | 02 /
Hoslet, René 17, rue du Bois Josse F-51800 Sainte Menehould / FR | [1991/05] | Mandataire(s) | Mougeot, Jean-Claude, et al Alcan France S.A.S. Propriété Industrielle 217, cours Lafayette 69451 Lyon Cedex 06 / FR | [N/P] |
Précédent [1993/44] | Mougeot, Jean-Claude, et al PECHINEY 28, rue de Bonnel F-69433 Lyon Cedex 03 / FR | ||
Précédent [1991/05] | Vanlaer, Marcel PECHINEY 28, rue de Bonnel F-69433 Lyon Cédex 3 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 90420358.5 | 25.07.1990 | [1991/05] | Numéro de priorité, date | FR19890010455 | 28.07.1989 Format original publié: FR 8910455 | [1991/05] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0410913 | Date: | 30.01.1991 | Langue: | FR | [1991/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0410913 | Date: | 24.08.1994 | Langue: | FR | [1994/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.09.1990 | Classification | IPC: | B65D47/08, B65D47/04, B67B3/22 | [1991/05] | CPC: |
B65D47/0838 (EP,US);
B67B3/22 (EP,US);
B65D2251/04 (EP,US);
B65D2255/20 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/05] | Titre | Allemand: | Kombination von Verschlusskappe und einem flaschenförmigen Behälter aus Kunststoff und ihre Verwendung | [1991/05] | Anglais: | Cap closure and plastics necked container assembly, and its use | [1991/05] | Français: | Ensemble d'une capsule à ouverture et d'un récipient à goulot en matière plastique, et son utilisation | [1991/05] | Procédure d'examen | 15.02.1991 | Requête en examen déposée [1991/15] | 17.02.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.06.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.09.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.02.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.04.1994 | Taxe de délivrance payée | 14.04.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.05.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.06.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.06.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.06.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4568005 (JALOVEC CHARLES M [US], et al); | [AD]EP0192011 (CEBAL [FR]); | [A]WO8700512 (ZELLER PLASTIK KOEHN GRAEBNER [DE]); | [A]GB2189475 (SUNBEAM PLASTICS CORP); | [A]GB2193196 (SUNBEAM PLASTICS CORP); | [A]EP0316269 (SOPLAR SA [CH]) |