EP0441083 - Eléments monoblocs en béton préfabriqué pour la construction de murs de soutènement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.06.1994 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.04.2015 | Changement - Extinction dans un Etat contractant | publié le 20.05.2015 [2015/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Brot, Louis La Calade F-04860 Pierrevert / FR | [1991/33] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1991/33] | Mandataire(s) | Moretti, René, et al c/o Cabinet BEAU DE LOMENIE "Prado-Mermoz" 232, Avenue du Prado 13008 Marseille / FR | [N/P] |
Précédent [1991/33] | Moretti, René, et al c/o Cabinet BEAU DE LOMENIE "Prado-Mermoz" 232, Avenue du Prado F-13008 Marseille / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 90430027.4 | 28.12.1990 | [1991/33] | Numéro de priorité, date | FR19900001852 | 09.02.1990 Format original publié: FR 9001852 | [1991/33] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0441083 | Date: | 14.08.1991 | Langue: | FR | [1991/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0441083 | Date: | 04.08.1993 | Langue: | FR | [1993/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.06.1991 | Classification | IPC: | E02D29/02, E04C1/39, E01F8/00, E04B1/84 | [1991/33] | CPC: |
E01F8/0035 (EP);
E01F8/023 (EP);
E02D29/025 (EP);
E04B1/8404 (EP);
E04C1/395 (EP);
E04B2001/8476 (EP);
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, ES, GB, IT, LI, LU, NL [1991/33] | Titre | Allemand: | Einstückige Betonfestigteile für die Herstellung von Stützmauern | [1991/33] | Anglais: | Prefabricated concrete monobloc elements for the construction of retaining walls | [1991/33] | Français: | Eléments monoblocs en béton préfabriqué pour la construction de murs de soutènement | [1991/33] | Procédure d'examen | 16.11.1991 | Requête en examen déposée [1992/03] | 19.12.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.04.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.06.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 09.07.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.10.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 22.01.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.04.1993 | Taxe de délivrance payée | 13.04.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.05.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.12.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 04.08.1993 | [2015/21] | Citations: | Recherche | [X]GB191509474 ; | [Y]US2296699 ; | [A]US2933146 ; | [AD]EP0319465 ; | [A]US4860505 |