EP0468125 - Fabrication des hornes de haute fréquence [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.03.1993 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.03.1993 | Demande réputée retirée | publié le 12.05.1993 [1993/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EMERSON ELECTRIC CO. 8100 W. Florissant Avenue St. Louis Missouri 63136 / US | [N/P] |
Précédent [1992/05] | Pour tous les Etats désignés EMERSON ELECTRIC CO. 8100 W. Florissant Avenue St. Louis Missouri 63136 / US | Inventeur(s) | 01 /
Klein, Kevin Joseph 352 South Street Roxbury, Connecticut 06783 / US | [1992/05] | Mandataire(s) | Waxweiler, Jean, et al Dennemeyer & Associates Sàrl P.O. Box 1502 1015 Luxembourg / LU | [N/P] |
Précédent [1992/05] | Waxweiler, Jean, et al Dennemeyer & Associates Sàrl P.O. Box 1502 L-1015 Luxembourg / LU | Numéro de la demande, date de dépôt | 90630257.5 | 21.12.1990 | [1992/05] | Numéro de priorité, date | US19900558232 | 26.07.1990 Format original publié: US 558232 | [1992/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0468125 | Date: | 29.01.1992 | Langue: | EN | [1992/05] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0468125 | Date: | 04.03.1992 | Langue: | EN | [1992/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.01.1992 | Classification | IPC: | B06B3/00 | [1992/05] | CPC: |
B29C65/08 (EP,US);
B06B3/00 (EP,US);
B29C66/73921 (EP,US);
B29C66/80 (EP,US);
B29C66/9512 (EP,US);
B29C66/81463 (EP,US);
B29C66/9513 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
B29C66/81463, B29C65/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1992/05] | Titre | Allemand: | Herstellung von Hochfrequenzschalltrichter | [1992/05] | Anglais: | Manufacture of high frequency horns | [1992/05] | Français: | Fabrication des hornes de haute fréquence | [1992/05] | Dossier détruit : | 28.09.2001 | Procédure dexamen | 05.09.1992 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1993/19] | 12.12.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1993/19] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 13.10.1992 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.1992 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE1597010 (SCHOELLER & CO ELEKTROTECH); | [AD]US3113225 (CLAUS KLEESATTEL, et al) |