EP0408505 - Machine à coudre informatisée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.01.1995 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.01.1995 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.02.1995 [1995/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MEFINA S.A. 5a Boulevard de Pérolles CH-1700 Fribourg / CH | [1991/03] | Inventeur(s) | 01 /
Tschopp, Gérard c/o Dussex, 10, rue du Contrat-Social CH-1203 Geneve / CH | 02 /
Buchilly, Claude 15, rue des Deux Marchés CH-1800 Vevey / CH | 03 /
Kohli, Christian Robert 14B, route de Jussy CH-1226 Thonex / CH | [1991/03] | Mandataire(s) | Dousse, Blasco, et al 73, Avenue de Mategin 1217 Meyrin-Genève / CH | [N/P] |
Précédent [1991/03] | Dousse, Blasco, et al 7, route de Drize CH-1227 Carouge/Genève / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 90810510.9 | 05.07.1990 | [1991/03] | Numéro de priorité, date | CH19890002580 | 11.07.1989 Format original publié: CH 258089 | [1991/03] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0408505 | Date: | 16.01.1991 | Langue: | FR | [1991/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0408505 | Date: | 02.03.1994 | Langue: | FR | [1994/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.10.1990 | Classification | IPC: | G05B19/405, G05B19/10 | [1991/03] | CPC: |
G05B19/108 (EP,US);
D05B19/00 (KR);
D05B19/10 (EP,US);
G05B19/408 (EP,US);
G05B2219/36096 (EP,US);
G05B2219/45195 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1991/03] | Titre | Allemand: | Rechnergesteuerte Nähmaschine | [1991/03] | Anglais: | Computerized sewing machine | [1991/03] | Français: | Machine à coudre informatisée | [1991/03] | Procédure d'examen | 19.04.1991 | Requête en examen déposée [1991/25] | 10.08.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.08.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.11.1993 | Taxe de délivrance payée | 10.11.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.12.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.06.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]US4413574 (HIROTA KUNIO [JP], et al); | [A]EP0147087 (NAKANIHON SYSTEM CO LTD [JP], et al); | [AD]US4660488 (HANYU SUSUMU [JP], et al) |