EP0421963 - Tiroir pour palettes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.04.1992 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.04.1992 | Demande réputée retirée | publié le 03.06.1992 [1992/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BT INDUSTRIES AB P.O. Box 470 581 05 Linköping / SE | [N/P] |
Précédent [1991/15] | Pour tous les Etats désignés BT INDUSTRIES AB P.O. Box 470 S-581 05 Linköping / SE | Inventeur(s) | 01 /
Adell, Lars Fylkinggatan 45 S-595 00 Mjölby / SE | [1991/15] | Mandataire(s) | Norin, Klas Ericsson AB Patent Unit Service Layer & Multimedia Torhamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [1991/15] | Norin, Klas Kooperativa förbundet Patent Department P.O. Box 15200 S-104 65 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90850302.2 | 06.09.1990 | [1991/15] | Numéro de priorité, date | SE19890002971 | 11.09.1989 Format original publié: SE 8902971 | [1991/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0421963 | Date: | 10.04.1991 | Langue: | EN | [1991/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.01.1991 | Classification | IPC: | B65G1/02, B65G7/08 | [1991/15] | CPC: |
B65G1/026 (EP);
B65G7/08 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1991/15] | Titre | Allemand: | Schublade für Paletten | [1991/15] | Anglais: | A pallet drawer | [1991/15] | Français: | Tiroir pour palettes | [1991/15] | Dossier détruit : | 22.02.2000 | Procédure dexamen | 11.10.1991 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1992/23] | 10.01.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1992/23] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR2312426 ; | [A]FR2614878 ; | [A]DE8232005U ; | [A]DE3248012 ; | [A]FR2429170 |