EP0407544 - ANTICORPS MONOCLONAL DIRIGE CONTRE LA PROTEINE C [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.03.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.03.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.04.1996 [1996/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Oklahoma Medical Research Foundation 825 N.E. 13th Street Oklahoma City, OK 73104 / US | [N/P] |
Précédent [1991/03] | Pour tous les Etats désignés Oklahoma Medical Research Foundation 825 N.E. 13th Street Oklahoma City Oklahoma 73104 / US | Inventeur(s) | 01 /
ESMON, Charles, T. 5800 North Stonewall Oklahoma City, OK 73111 / US | 02 /
ESMON, Naomi, L. 5800 North Stonewall Oklahoma City, OK 73111 / US | [1991/03] | Mandataire(s) | Bassett, Richard Simon, et al Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Précédent [1991/03] | Bassett, Richard Simon, et al ERIC POTTER & CLARKSON St. Mary's Court St. Mary's Gate Nottingham NG1 1LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 90902092.7 | 28.12.1989 | [1991/03] | WO1989US05851 | Numéro de priorité, date | US19880292447 | 30.12.1988 Format original publié: US 292447 | [1991/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9007524 | Date: | 12.07.1990 | Langue: | EN | [1990/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0407544 | Date: | 16.01.1991 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.07.1990, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1991/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0407544 | Date: | 03.05.1995 | Langue: | EN | [1995/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.07.1990 | Classification | IPC: | C07K16/18, C12N5/00, C12N15/00, C07K1/00, // C12P21/00 | [1995/18] | CPC: |
C12N9/6464 (EP);
C07K14/00 (KR);
C07K1/107 (EP);
C07K16/40 (EP);
C12Y304/21069 (EP);
A61K38/00 (EP);
G01N2405/04 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [1991/03] | C07K15/00, C12N5/00, C12N15/00, C07K3/18, // C12P21/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1991/03] | Titre | Allemand: | MONOKLONALE ANTIKÖRPER GEGEN PROTEIN C | [1991/03] | Anglais: | MONOCLONAL ANTIBODY AGAINST PROTEIN C | [1991/03] | Français: | ANTICORPS MONOCLONAL DIRIGE CONTRE LA PROTEINE C | [1991/03] | Entrée dans la phase régionale | 16.08.1990 | Taxe nationale de base payée | 16.08.1990 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.08.1990 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.08.1990 | Requête en examen déposée [1991/03] | 15.10.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.04.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.07.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.10.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.04.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 23.09.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 29.09.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.12.1994 | Taxe de délivrance payée | 22.12.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.02.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.12.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.12.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.12.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [ ] - The Journal of Biological Chemistry, Volume 263, No. 2, 15 January 1988, The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc., (us), D.J. STEARNS et al.: "The Interaction of A CA2+-Dependent Monoclonal Antibody with the Protein c Activation Peptide Region", pages 826-832 | [ ] - J. Clin. Invest., Volume 79, 1987, F.B. TAYLOR et al.: "Protein C Prevents the Coagulopathic and Lethal Effects of Escherichia Coli Infusion in the Baboon", pages 918-925 | Examen | - J.Clin. Invest., volume 79, 1987, F.B. Taylor et al.: "Protein C prevents the coagulopathic and lethal effects of Escherichia coli infusion in the baboon", pages 918-925 see page 919, left-hand column, line 43 - right-hand column, line 23 | par le demandeur | - STERNS ET AL., JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, (1988), vol. 263, page 826 |