EP0424479 - FIXATION POUR SKIS DE FOND OU DE RANDONNEE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.03.1995 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.11.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES | publié le 02.01.2008 [2008/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROTTEFELLA AS Frysjaveien 31 B 0883 Oslo 8 / NO | [N/P] |
Précédent [1993/04] | Pour tous les Etats désignés ROTTEFELLA AS Frysjaveien 31 B N-0883 Oslo 8 / NO | ||
Précédent [1991/18] | Pour tous les Etats désignés WITCO A-S Frysjaveien 31 B N-0883 Oslo 8 / NO | Inventeur(s) | 01 /
HAUGLIN, Bernt-Otto N-3490 Klokkarstua / NO | 02 /
POPP, Eugen Blombergstr. 26 D-8000 München 82 / DE | [1991/18] | Mandataire(s) | Popp, Eugen, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstrasse 47 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [1991/18] | Popp, Eugen, Dr., et al MEISSNER, BOLTE & PARTNER Widenmayerstrasse 48 D-80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90903813.5 | 19.02.1990 | [1991/18] | WO1990EP00084 | Numéro de priorité, date | DE19893912019 | 12.04.1989 Format original publié: DE 3912019 | [1991/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9011806 | Date: | 18.10.1990 | Langue: | DE | [1990/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0424479 | Date: | 02.05.1991 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 18.10.1990, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1991/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0424479 | Date: | 04.05.1994 | Langue: | DE | [1994/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.10.1990 | Classification | IPC: | A63C9/20 | [1991/18] | CPC: |
A63C9/20 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1991/18] | Titre | Allemand: | LANGLAUF- ODER TOURENSKIBINDUNG | [1991/18] | Anglais: | BINDING FOR CROSS-COUNTRY OR TOURING SKIS | [1991/18] | Français: | FIXATION POUR SKIS DE FOND OU DE RANDONNEE | [1991/18] | Entrée dans la phase régionale | 11.12.1990 | Taxe nationale de base payée | 11.12.1990 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.04.1991 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.04.1991 | Requête en examen déposée [1991/24] | 16.07.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.11.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.06.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.10.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.01.1994 | Taxe de délivrance payée | 20.01.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.02.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.02.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 04.05.1994 | DK | 04.05.1994 | ES | 04.05.1994 | GB | 04.05.1994 | IT | 04.05.1994 | NL | 04.05.1994 | SE | 04.05.1994 | [2002/25] |
Précédent [2002/23] | BE | 04.05.1994 | |
DK | 04.05.1994 | ||
GB | 04.05.1994 | ||
IT | 04.05.1994 | ||
NL | 04.05.1994 | ||
SE | 04.05.1994 | ||
Précédent [1999/42] | BE | 04.05.1994 | |
DK | 04.05.1994 | ||
GB | 04.05.1994 | ||
IT | 04.05.1994 | ||
NL | 04.05.1994 | ||
Précédent [1998/15] | BE | 04.05.1994 | |
DK | 04.05.1994 | ||
GB | 04.05.1994 | ||
NL | 04.05.1994 | ||
Précédent [1995/19] | BE | 04.05.1994 | |
GB | 04.05.1994 | ||
NL | 04.05.1994 | ||
Précédent [1995/12] | BE | 04.05.1994 | |
NL | 04.05.1994 | ||
Précédent [1995/11] | BE | 04.05.1994 | Cité dans | Recherche internationale | [A]NO863591 ; | [P]NO161957B (SALOMON SA SIEGE SOCIAL METZ T [FR]); | [A]NO160825B (ADIDAS SPORTSCHUHE [DE]); | [A]NO160685B (SALOMON SA [FR]); | [A]DE2942806 |