EP0465508 - PREPARATION PHARMACEUTIQUE POUR DIABETIQUES RESISTANT A L'INSULINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1992/03] | COMPLEMENT DIETETIQUE POUR DIABETIQUES RESISTANT A L'INSULINE | ||
[2000/22] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.03.2001 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.03.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.05.2001 [2001/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THE UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT FOUNDATION Towers Office Building, Suite 6-211, 1224 West Main Street Charlottesville Virginia 22903 / US | [N/P] |
Précédent [1997/44] | Pour tous les Etats désignés THE UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT FOUNDATION Towers Office Building, Suite 6-211, 1224 West Main Street Charlottesville, Virginia 22903 / US | ||
Précédent [1992/03] | Pour tous les Etats désignés THE UNIVERSITY OF VIRGINIA ALUMNI PATENTS FOUNDATION Towers Office Building, Suite 6-211, 1224 West Main Street Charlottesville, Virginia 22903 / US | Inventeur(s) | 01 /
LARNER, Joseph 1432 Grove Road Charlottesville, VA 22901 / US | 02 /
KENNINGTON, Allison 9331 Palmer Place Laurel, Maryland 20708 / US | [1992/03] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [1995/13] | VOSSIUS & PARTNER Postfach 86 07 67 D-81634 München / DE | ||
Précédent [1992/03] | Orès, Bernard Cabinet ORES 6, Avenue de Messine F-75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 90905048.6 | 08.03.1990 | [1992/03] | WO1990US01109 | Numéro de priorité, date | US19890320482 | 08.03.1989 Format original publié: US 320482 | [1992/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9010439 | Date: | 20.09.1990 | Langue: | EN | [1990/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0465508 | Date: | 15.01.1992 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.09.1990, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1992/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0465508 | Date: | 31.05.2000 | Langue: | EN | [2000/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 20.09.1990 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.03.1992 | Classification | IPC: | A61K31/045 | [1992/03] | CPC: |
A61K31/047 (EP,US);
A23L29/37 (EP,US);
A61P3/00 (EP);
A61P3/08 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P43/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1992/03] | Titre | Allemand: | ARZNEIMITTEL FÜR INSULINRESISTENTE DIABETIKER | [2000/22] | Anglais: | PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR INSULIN-RESISTANT DIABETICS | [2000/22] | Français: | PREPARATION PHARMACEUTIQUE POUR DIABETIQUES RESISTANT A L'INSULINE | [2000/22] |
Précédent [1992/03] | DIÄTSUPPLEMENT FÜR INSULINRESISTENTE DIABETIKER | ||
Précédent [1992/03] | DIETARY SUPPLEMENT FOR INSULIN-RESISTANT DIABETICS | ||
Précédent [1992/03] | COMPLEMENT DIETETIQUE POUR DIABETIQUES RESISTANT A L'INSULINE | Entrée dans la phase régionale | 12.08.1991 | Taxe nationale de base payée | 12.08.1991 | Taxe de recherche payée | 12.08.1991 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.08.1991 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.09.1990 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 14.08.1991 | Requête en examen déposée [1992/03] | 01.12.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.04.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.04.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.11.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.08.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 15.03.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.07.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.07.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 17.08.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.11.1999 | Taxe de délivrance payée | 19.11.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.03.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.03.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.03.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.03.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.03.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 07.03.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.03.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.03.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 04.03.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 06.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0179439 (SIREN MATTI); | [E]EP0359257 (SIREN MATTI) | [X] - METABOLISM, CLINICAL AND EXPERIMENTAL, vol. 35, no. 4, suppl. 1, April 1986, pages 41-45; J.R. WILLIAMSON et al.: "Diabetes-induced increases in vascular permeability and changes in granulation tissue levels of sorbitol, myo-inositol, chiro-inositol, and scyllo-inositol are prevented by sorbinil" | [Y] - MONATSHEFTO FÜR CHEMIE, vol. 102, 1971, pages 459-464; G. WÖBER et al.: "Untersuchungen über die Biosynthese der Cyclite, 27. Mitt: Ein Dehydrogenase-System, das die Epimerisierung von myo-Inosit zu D-chiro-Inosit in Chlorella fusca katalysieren kann" | Recherche internationale | [Y] - CHEMICAL ABSTRACT, Volume 83, No. 5 issued 4 August 1975 (Columbus, Ohio, USA) GREENE, DOUGLAS A.; DEJESUS, PACIFICO V. Jr.; WINEGRADE, ALBERT I. "Effects of insulin and dietary myoinositol on impaired peripheral motor nerve conduction velocity in acute streptozotocin diabetes", page Number 85, Abstract Number 38125w. J. Clin. Invest. 1975 55(6), 1326-36 (Eng.). | [Y] - CHEMICAL ABSTRACT, Volume 86, No. 21 issued 23 May 1977 (Columbus, Ohio, USA) CLEMENTS, REX S. Jr.; REYNERTSON, RICHARD; "Myoinositol metabolism in diabetes mellitus. Effect of insulin treatment". Page No. 75, Abstract No 150902k, Diabetes 1977, 26(3), 215-21 (Eng). | [Y] - CHEMICAL ABSTRACT, Column 109, No. 9 issued 29 August 1988 (Columbus, Ohio, USA); PRICE, DAVID E.; AIREY, C. MARK; ALANI, SHAKIR M.; WALES, JOHN K. "Effect of aldose reductase inhibition nerve conduction velocity and resistance to ischemic conduction block in experimental diabetes. Page No. 317, Abstract No. 71448g; Diabetes 1988, 37(7), 969-73 (Eng). | [Y] - CHEMICAL ABSTRACT, Volume 111, No. 7 issued 14 August 1989 (Columbus, Ohio, USA); KNUDSEN, G.M.; JAKOBSEN, J,; BARRY, D.I.; COMPTON, A.M.; TOMLIMSON, D. R.; Myo-inositol normalizes decreased sodium permeability of the blood-brain barrier in streptozotocin diabetes. Page No. 64, Abstract No. 50387n; Neuroscience (Oxford) 1989, 29(3), 773-7 (Eng). | [Y] - MIKKO HALLMAN, PIRKKO ARJOMAA KALLE HOPPU; "Inositol supplementation in respiratory distress syndrome: Relationship between serum concentration, renal excretion and lung effluent phospholipids", Pediatrics 1987, 110, page 604-610. See page 605, column 1 last paragraph. | [Y] - REX S. CLEMENTS, "New Therapies for Chronic Complications of Older Diabete Patients"; American Journal of Medicine 1986, 80(Supp ISA) pages 54-60. | [Y] - D.A. GREENE, S.A. LATTIMER; "Impaired Rat Sciatic Nerve Sodium-Potassium adenosine Triphosphatase in acute streptozocin Diabetes and its correction by Dietary Myo-Inositol Supplementation" Jourmal Clinical Investigation, 1983, Volume 72, pages 1058-1063. See pages 1060, column 1. | [Y] - BRUCE J. HOLUB "The Nutritional Significance, Metabolism and Function of Myo-inositol and phosphatidylinosital in Health and Disease". Advanced Nutrition Research, 1982 Volume 4, page 107-141, see pages 127-128. | [A] - M. WINDHOLZ "The Merck Index"; 1983, page 722, Number 4861, see "recemic form occur naturely". | [A] - ICN Cataloge, 1989 Page AD-19, Hamster diet Inositol as part of Vitamin mix. | [A] - Biological Abstracts Volume 75, Number 1 issued January 1, 1983 (Philadelphia, PA, USA) PHILLIPS, D.V., DOUGHERTY, D.E.; SMITH, A.E. "Cyclitols in soybean". Abstract Number 5921; J. Agric Food. Chem. 1982, 30(3) 456-458. | [A] - Biological Abstract Volume 83, Number 3 issued February 1, 1987 (Philadelphia, PA USA) BAUMGARTNER, S.; GENNAR-RTIZMANN, R.; HAAS, J.; AMADO. R.; NWUKAM H. "Isolation and identification of Cyclitols in carob pods" Abstract Number 23318; J. Agric. Food Chem. 1986 34(5), 827-829. |