EP0476024 - CONNECTEUR POUR FIBRES OPTIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.03.1994 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.03.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 11.05.1994 [1994/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31-33, rue de la Fédération 75015 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1992/13] | Pour tous les Etats désignés COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31-33, rue de la Fédération F-75015 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
BLANC, Floréal 24, rue Blin F-91370 Verrières-le-Buisson / FR | 02 /
MONGIN, Roger 9, rue Rondelet F-75012 Paris / FR | 03 /
PHILIP, Thierry 1186, avenue Brigan-Braquet Appt. B4 F-30200 Bagnols-sur-Cèze / FR | [1992/13] | Mandataire(s) | Mongrédien, André, et al c/o BREVATOME 25, rue de Ponthieu F-75008 Paris / FR | [1992/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 90909449.2 | 07.06.1990 | [1992/13] | WO1990FR00402 | Numéro de priorité, date | FR19890007596 | 08.06.1989 Format original publié: FR 8907596 | [1992/13] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9015350 | Date: | 13.12.1990 | Langue: | FR | [1990/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0476024 | Date: | 25.03.1992 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 13.12.1990, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1992/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0476024 | Date: | 19.05.1993 | Langue: | FR | [1993/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.12.1990 | Classification | IPC: | G02B6/38 | [1992/13] | CPC: |
G02B6/3897 (EP,US);
G02B6/3825 (EP);
G02B6/3849 (EP);
G02B6/3873 (EP);
G02B6/3885 (EP);
G02B6/3888 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, GB, IT [1992/13] | Titre | Allemand: | VERBINDUNG FÜR GLASFASERN | [1992/13] | Anglais: | OPTICAL FIBRE CONNECTOR | [1992/13] | Français: | CONNECTEUR POUR FIBRES OPTIQUES | [1992/13] | Entrée dans la phase régionale | 18.11.1991 | Taxe nationale de base payée | 18.11.1991 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.11.1991 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.12.1990 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 19.11.1991 | Requête en examen déposée [1992/13] | 24.07.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.11.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.01.1993 | Taxe de délivrance payée | 02.01.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.02.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.06.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | WO8400617 [ ] (HUGHES AIRCRAFT CO [US]); | EP0166636 [ ] (RADIALL IND [FR]); | FR2588387 [ ] (SOCAPEX [FR]); | EP0258964 [ ] (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]) |