EP0609201 - OUTIL DE CALIBRAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.12.1996 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.12.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.01.1997 [1997/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés JRT-FINLAND OY Topeeka 44 SF-61800 Kauhajoki / FI | [1994/32] | Inventeur(s) | 01 /
LEHTINEN, Reijo Sööpärintie 28 SF-61800 Kauhajoki / FI | [1994/32] | Mandataire(s) | Long, Edward Anthony, et al Hulse & Co St. James House 2nd Floor Vicar Lane Sheffield S1 2EX / GB | [N/P] |
Précédent [1994/32] | Long, Edward Anthony, et al Hulse & Co. Eagle Star House, Carver Street Sheffield S1 4FP / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 90913056.9 | 12.09.1990 | [1994/32] | WO1990FI00214 | Numéro de priorité, date | FI19890004484 | 22.09.1989 Format original publié: FI 894484 | [1994/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9104147 | Date: | 04.04.1991 | Langue: | EN | [1991/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0609201 | Date: | 10.08.1994 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.04.1991, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1994/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0609201 | Date: | 31.01.1996 | [1996/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 04.04.1991 | Classification | IPC: | B29C47/90 | [1994/32] | CPC: |
B29C48/903 (EP,US);
B29C48/913 (EP,KR,US);
B29C48/09 (EP,KR,US);
B29C48/919 (EP,KR,US);
B29C48/905 (EP,US);
B29L2023/22 (KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1994/32] | Titre | Allemand: | EICHUNGSWERKZEUG | [1994/32] | Anglais: | SIZING TOOL | [1994/32] | Français: | OUTIL DE CALIBRAGE | [1994/32] | Entrée dans la phase régionale | 03.03.1992 | Taxe nationale de base payée | 03.03.1992 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.03.1992 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.02.1991 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 03.03.1992 | Requête en examen déposée [1994/32] | 28.04.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 03.08.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.10.1995 | Taxe de délivrance payée | 30.10.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.11.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.08.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.09.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XY]GB959440 ; | [A]US3546745 (BALL LAWRENCE J); | [XY]GB1456222 (PETZETAKIS N G PETZETAKIS M G, et al); | [Y]US4543051 (MAILLEFER CHARLES E [CH]) |