Etats contractants désignés | DE | | FR | | GB | | Procédure dexamen | 03.03.1994 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[1994/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.04.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 26.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 17.09.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.1991 | 10   M06  
Taxe payée le  
27.04.1992 | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 03.07.1991 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | DE FR GB | | Date de lévénement: | 26.08.1992 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | DE FR GB | | Date de lévénement: | 03.07.1991 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19910320 | | Date de lévénement: | 18.08.1993 | | Description de lévénement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19930706 | | Date de lévénement: | 27.07.1994 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 19940201 | | Date de lévénement: | 03.07.1991 | | Description de lévénement: | DIVISIONAL APPLICATION: REFERENCE TO EARLIER APPLICATION | Ref Document Number: | 90040 | Country of Ref Document: | EP | Format of Ref Document F/P: | P | | Date de lévénement: | 27.11.1991 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | RUBINSON, BARRY L. | | Date de lévénement: | 27.11.1991 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | PARENTI, MARK A. | | Date de lévénement: | 27.11.1991 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | LARY, RICHARD F. | | Date de lévénement: | 27.11.1991 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | GARDNER, EDWARD A. | | Date de lévénement: | 22.01.1992 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | RUBINSON, BARRY L. | | Date de lévénement: | 22.01.1992 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | PARENTI, MARK A. | | Date de lévénement: | 22.01.1992 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | LARY, RICHARD F. | | Date de lévénement: | 22.01.1992 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | GARDNER, EDWARD A. | | Date de lévénement: | 09.07.1992 | | Description de lévénement: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Date de lévénement: | 17.05.1991 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 07.06.1994 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |