EP0435852 - Format de disque pour un système de stockage secondaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.06.1994 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.06.1994 | Demande réputée retirée | publié le 27.07.1994 [1994/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 146 Main Street Maynard, MA 01754 / US | [1991/27] | Inventeur(s) | 01 /
Rubinson, Barry L. 5 Sandy Drive Acton, Massachusetts 01720 / US | 02 /
Parenti, Mark A. 2 Arrawana Street Colorado Springs, CO 80909 / US | 03 /
Lary, Richard F. 1650 Summit Point Court Colorado Springs CO 80919 / US | 04 /
Gardner, Edward A. 1262 Hofstead Terrace Colorado Springs, CO 80907 / US | [1992/04] |
Précédent [1991/48] | 01 /
Rubinson, Barry L. 5 Sandy Drive Acton, Massachusetts 01720 / US | ||
02 /
Parenti, Mark A. 2 Arrawana Street Colorado Springs, CO 80909 / US | |||
03 /
Lary, Richard F. 114 Big Valley Drive Colorado Springs, CO 80919 / US | |||
04 /
Gardner, Edward A. 1262 Hofstead Terrace Colorado Springs, CO 80907 / US | |||
Précédent [1991/27] | 01 /
Rubinson, Barry L. 585 Anaconda Drive Colorado Springs, CO 80919 / US | ||
02 /
Parenti, Mark A. 2 Arrawana Street Colorado Springs, CO 80909 / US | |||
03 /
Lary, Richard F. 114 Big Valley Drive Colorado Springs, CO 80919 / US | |||
04 /
Gardner, Edward A. 1262 Hofstead Terrace Colorado Springs, CO 80907 / US | Mandataire(s) | Betten & Resch Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 02 51 80076 München / DE | [N/P] |
Précédent [1991/27] | Betten & Resch Reichenbachstrasse 19 D-80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91102423.0 | 04.10.1982 | [1991/27] | Numéro de priorité, date | US19810308771 | 05.10.1981 Format original publié: US 308771 | [1991/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0435852 | Date: | 03.07.1991 | Langue: | EN | [1991/27] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0435852 | Date: | 26.08.1992 | Langue: | EN | [1992/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.07.1992 | Classification | IPC: | G11B20/18, G11B20/12 | [1991/27] | CPC: |
G11B20/1883 (EP);
G11B20/1252 (EP);
G11B20/1803 (EP);
G11B2220/20 (EP);
G11B2220/2508 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1991/27] | Titre | Allemand: | Plattenformat für sekundäres Speichersystem | [1991/27] | Anglais: | Disk format for secondary storage system | [1991/27] | Français: | Format de disque pour un système de stockage secondaire | [1991/27] | Procédure dexamen | 20.03.1991 | Requête en examen déposée [1991/27] | 06.07.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.10.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.02.1994 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1994/30] | 03.03.1994 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1994/30] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP82903413.1 / EP0090040 | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.04.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 26.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 17.09.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.1991 | 10   M06   Taxe payée le   27.04.1992 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3771143 ; | [A]FR2426938 ; | [A]US4152695 ; | [A]US3689891 | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN. vol. 17, no. 6, November 1974, NEW YORK US pages 1738 - 1739; T.ADAMS ET AL: 'ALTERNATE SECTOR ASSIGNMENT' |