EP0448977 - Procédé et dispositif pour la fabrication d'une tige de tabac ou de filtre coaxiale [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1991/40] | Procédé et dispositif pour la fabrication d'une tige de tabac ou de filtre coaxiale ainsi que tige de tabac ou de filtre obtenue par ce procédé | ||
[1996/03] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.11.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.11.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 08.01.1997 [1997/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés British American Tobacco (Germany) GmbH Alsterufer 4 D-20354 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [1995/22] | Pour tous les Etats désignés British-American Tobacco (Germany) GmbH Alsterufer 4 D-20354 Hamburg / DE | ||
Précédent [1991/40] | Pour tous les Etats désignés B.A.T. Cigarettenfabriken GmbH Alsterufer 4 D-20354 Hamburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
Blaffert, Otto Asternweg 9 W-2000 Schenefeld / DE | 02 /
Meier, Meinhard, Dipl.-Ing. Ziegeleiweg 38 W-2091 Appen-Unterglinde / DE | 03 /
Struck, Herbert Fährenkamp 51 W-2000 Wedel / DE | 04 /
Weiss, Arno, Dipl.-Ing. Scharpenmoor 94 W-2000 Norderstedt / DE | [1991/40] | Mandataire(s) | Marx, Lothar, et al Schwabe - Sandmair - Marx Patentanwälte Postfach 86 02 45 81629 München / DE | [N/P] |
Précédent [1991/40] | Marx, Lothar, Dr., et al Patentanwälte Schwabe, Sandmair, Marx Stuntzstrasse 16 D-81677 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91102958.5 | 27.02.1991 | [1991/40] | Numéro de priorité, date | DE19904009657 | 26.03.1990 Format original publié: DE 4009657 | [1991/40] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0448977 | Date: | 02.10.1991 | Langue: | DE | [1991/40] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0448977 | Date: | 13.01.1993 | Langue: | DE | [1993/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0448977 | Date: | 17.01.1996 | Langue: | DE | [1996/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.11.1992 | Classification | IPC: | A24C5/14, A24D3/02, A24D1/00 | [1991/40] | CPC: |
A24D3/02 (EP,US);
A24C5/1821 (EP,US);
A24D1/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/40] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung koaxialer Tabak- oder Filterstränge | [1996/03] | Anglais: | Method and device for the manufacture of a coaxial tobacco or filter rod | [1996/03] | Français: | Procédé et dispositif pour la fabrication d'une tige de tabac ou de filtre coaxiale | [1996/03] |
Précédent [1991/40] | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung koaxialer Tabak- oder Filterstränge sowie mit diesem Verfahren hergestellter koaxialer Tabak- oder Filterstrang | ||
Précédent [1991/40] | Method and device for the manufacture of a coaxial tobacco or filter rod and a coaxial tobacco or filter rod obtained by this method | ||
Précédent [1991/40] | Procédé et dispositif pour la fabrication d'une tige de tabac ou de filtre coaxiale ainsi que tige de tabac ou de filtre obtenue par ce procédé | Procédure d'examen | 22.02.1993 | Requête en examen déposée [1993/17] | 23.03.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.07.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.05.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.07.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.10.1995 | Taxe de délivrance payée | 23.10.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.10.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.01.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.01.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.01.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3162199 (MOLL JR CHARLES J); | [A]US3445077 (COLE JOSEPH I, et al); | [A]DE2332904 (GEN ELECTRIC); | [A]DE2352679 (SCHLOEMANN SIEMAG AG); | [X]GB2069310 (MOLINS LTD); | [X]GB2070409 (BRITISH AMERICAN TOBACCO CO); | [Y]EP0081446 (FRANCE TRANSFO SA [FR]); | [A]FR2574058 (STANDARD PRODUCTS [FR]); | [AD]DE3602846 (BRITISH AMERICAN TOBACCO CO [GB]); | [A]US4709452 (COOLEY EDWARD J [US], et al) |