EP0447897 - Produit de plasma sec et procédé de préparation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.10.1994 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.1994 | Demande réputée retirée | publié le 30.11.1994 [1994/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD. 6-1, Ohtemachi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | [N/P] |
Précédent [1991/39] | Pour tous les Etats désignés KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD. 6-1, Ohtemachi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Yasutoshi, Takeichi 4845-4-222, Ami, Ami-machi Inashiki-gun, Ibaraki / JP | 02 /
Iwao, Satou 2120-11, Higashiohhashi Ishioka-shi, Ibaraki / JP | 03 /
Yoshinobu, Kaji 2981-10, Honmachida Machida-shi, Tokyo / JP | 04 /
Katsuya, Nasu 4-5-9, Mizukino, Moriya-machi Kitasouma-gun, Ibaraki / JP | [1991/39] | Mandataire(s) | Kinzebach, Werner, et al Reitstötter, Kinzebach & Partner Patentanwälte Postfach 86 06 49 81633 München / DE | [N/P] |
Précédent [1991/39] | Kinzebach, Werner, Dr., et al Patentanwälte Reitstötter, Kinzebach und Partner Postfach 86 06 49 D-81633 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91103616.8 | 08.03.1991 | [1991/39] | Numéro de priorité, date | JP19900059668 | 09.03.1990 Format original publié: JP 5966890 | [1991/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0447897 | Date: | 25.09.1991 | Langue: | EN | [1991/39] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0447897 | Date: | 27.11.1991 | Langue: | EN | [1991/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.10.1991 | Classification | IPC: | A61K35/16, A23L1/305, A23J3/12 | [1991/39] | CPC: |
A23J3/12 (EP);
A23L13/424 (EP);
A23L33/17 (EP);
A61K35/16 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/39] | Titre | Allemand: | Trockenplasmaprodukt und Verfahren zur Herstellung | [1991/39] | Anglais: | Dry plasma product and process for the production thereof | [1991/39] | Français: | Produit de plasma sec et procédé de préparation | [1991/39] | Matière biologique | Cette demande fait mention dun dépôt de matière biologique, voir le dossier pour plus de détails | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Procédure dexamen | 22.05.1992 | Requête en examen déposée [1992/30] | 17.01.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.05.1994 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1994/48] | 05.07.1994 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1994/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | JP59088042 [ ]; | [X]BE817708 ; | [A]CA1195871 (LEGER PIERRE PAUL) | [ ] - WPIL DERWENT, accession no. 84-162421 [26], Derwent Publications Ltd, London, GB; & JP,A,59 088 042 (ASAHI CHEMICAL IND. K.K.) 21-05-1984, abstract., & JP59088042 A 00000000 |