EP0450520 - Terminal de lotterie [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.07.1993 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.07.1993 | Demande réputée retirée | publié le 01.09.1993 [1993/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ganot, Zvi 37 Ha'gefen Street Omer / IL | [1991/41] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1991/41] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [1991/41] | VOSSIUS & PARTNER Postfach 86 07 67 D-81634 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91105017.7 | 28.03.1991 | [1991/41] | Numéro de priorité, date | IL19440000939 | 29.03.1990 Format original publié: IL 93944 | [1991/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0450520 | Date: | 09.10.1991 | Langue: | EN | [1991/41] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0450520 | Date: | 01.07.1992 | Langue: | EN | [1992/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.05.1992 | Classification | IPC: | A63F3/06, A63F3/08, G07F7/00, G07F17/32 | [1992/27] | CPC: |
A63F3/081 (EP);
G07C15/00 (EP);
G07F17/32 (EP);
G07F17/3251 (EP);
A63F2003/086 (EP);
A63F2009/242 (EP);
A63F2009/2429 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [1991/41] | A63F3/06 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/41] | Titre | Allemand: | Lotterieterminal | [1991/41] | Anglais: | Lottery terminal | [1991/41] | Français: | Terminal de lotterie | [1991/41] | Dossier détruit : | 14.08.2001 | Procédure dexamen | 02.01.1993 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1993/35] | 06.04.1993 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1993/35] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 10.02.1993 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.1993 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YD]GB2148135 (IGT RENO NEV); | [A]GB2166961 (MARTIN BARRY); | [A]WO8604826 (ACORN IND INC [US]); | [A]GB2180460 (MAJSA MAT AUX JUEGO SA); | [A]US4764666 (BERGERON DANIEL R [US]); | [Y]WO8902139 (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]) |