EP0456075 - Composition sensible aux rayonnements à effet positif et matériel d'enregistrement sensible aux rayonnements UV profonds [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1991/46] | Composition sensible aux rayonnements à effet positif et matériel d'enregistrement sensibles aux rayonnements lourdes expositions aux rayonnements UV profonds | ||
[1996/37] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.07.1997 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 03.09.1997 [1997/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Précédent [1991/46] | Pour tous les Etats désignés HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT D-65926 Frankfurt am Main / DE | Inventeur(s) | 01 /
Röschert, Horst, Dr. Dipl.-Chem. Am Pfingstborn 16 W-6531 Ober-Hilbersheim / DE | 02 /
Pawlowski, Georg, Dr. Dipl.-Chem. Fritz-Kalle-Strasse 34 W-6200 Wiesbaden / DE | 03 /
Merrem, Hans-Joachim, Dr. Dipl.-Chem. 47 Addison-Drive Basking Ridge, N.J. 07920 / US | 04 /
Dammel, Ralph, Dr. Dipl.-Chem. Im Quellborn 16 W-6501 Klein-Winternheim / DE | 05 /
Spiess, Walter, Dr. Dipl.-Phys. Rheingaustrasse 20 W-6110 Dieburg / DE | [1991/46] | Numéro de la demande, date de dépôt | 91106920.1 | 29.04.1991 | [1991/46] | Numéro de priorité, date | DE19904014648 | 08.05.1990 Format original publié: DE 4014648 | [1991/46] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0456075 | Date: | 13.11.1991 | Langue: | DE | [1991/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0456075 | Date: | 11.09.1996 | Langue: | DE | [1996/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.08.1991 | Classification | IPC: | G03F7/004 | [1991/46] | CPC: |
G03F7/0163 (EP,US);
G03F7/16 (KR)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1996/18] |
Précédent [1991/46] | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE | Titre | Allemand: | Positiv arbeitendes strahlungsempfindliches Gemisch und strahlungsempfindliches Aufzeichnungsmaterial für die Belichtung mit DUV-Strahlung | [1991/46] | Anglais: | Positive-working radiation-sensitive mixture and radiation-sensitive recording material for exposure using deep UV-radiation | [1991/46] | Français: | Composition sensible aux rayonnements à effet positif et matériel d'enregistrement sensible aux rayonnements UV profonds | [1996/37] |
Précédent [1991/46] | Composition sensible aux rayonnements à effet positif et matériel d'enregistrement sensibles aux rayonnements lourdes expositions aux rayonnements UV profonds | Procédure d'examen | 17.02.1992 | Requête en examen déposée [1992/16] | 25.07.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 02.10.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.11.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 14.03.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.06.1996 | Taxe de délivrance payée | 24.06.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.06.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.03.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.03.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.05.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.05.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP01188852 ; | [AP]EP0378067 (HOECHST AG [DE]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 478 (P-951)(3826) 30 Oktober 1989, & JP-A-01 188852 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 28 Juli 1989,, & JP01188852 A 00000000 |