EP0460617 - Electrode à base de métal alcalin pour une pile secondaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.11.1995 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 09.01.2008 [2008/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO., LTD. 5-2, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1991/50] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO., LTD. 5-2, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Miyabayashi, Mitsutaka, c/o Tsukuba Res. Center MITSUBISHI PETROCHEM. CO., LTD., 8-3-1, Chuo Ami-machi, Inashiki-gun, Ibaraki-ken / JP | 02 /
Hayashi, Manabu, c/o Tsukuba Res. Center MITSUBISHI PETROCHEM. CO., LTD., 8-3-1, Chuo Ami-machi, Inashiki-gun, Ibaraki-ken / JP | [1991/50] | Mandataire(s) | Hansen, Bernd, et al Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte Postfach 81 04 20 81904 München / DE | [N/P] |
Précédent [1991/50] | Hansen, Bernd, Dr. Dipl.-Chem., et al Hoffmann, Eitle & Partner Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91109134.6 | 04.06.1991 | [1991/50] | Numéro de priorité, date | JP19900144550 | 04.06.1990 Format original publié: JP 14455090 | JP19900144551 | 04.06.1990 Format original publié: JP 14455190 | JP19900144552 | 04.06.1990 Format original publié: JP 14455290 | JP19900144553 | 04.06.1990 Format original publié: JP 14455390 | [1991/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0460617 | Date: | 11.12.1991 | Langue: | EN | [1991/50] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0460617 | Date: | 06.05.1992 | Langue: | EN | [1992/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0460617 | Date: | 28.12.1994 | Langue: | EN | [1994/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.03.1992 | Classification | IPC: | H01M4/58, H01M4/02, H01M4/66, H01M4/36, H01M4/62 | [1992/19] | CPC: |
H01M4/13 (EP,US);
H01M4/045 (EP,US);
H01M4/0459 (EP,US);
H01M4/0461 (EP,US);
H01M4/0469 (EP,US);
H01M4/364 (EP,US);
H01M4/38 (EP,US);
H01M4/587 (EP,US);
H01M4/622 (EP,US);
H01M2004/027 (EP,US);
H01M2300/0025 (EP,US);
H01M2300/0065 (EP,US);
H01M4/0404 (EP,US);
H01M4/0433 (EP,US);
H01M4/405 (EP,US);
H01M4/661 (EP,US);
H01M4/74 (EP,US);
H01M6/10 (EP,US);
|
Précédent IPC [1991/50] | H01M4/02, H01M4/66, H01M4/36, H01M4/62, H01M4/58 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1991/50] | Titre | Allemand: | Elektrode auf Alkalimetallbasis für eine Sekundärbatterie | [1991/50] | Anglais: | Alkali-metal based electrode for secondary battery | [1991/50] | Français: | Electrode à base de métal alcalin pour une pile secondaire | [1991/50] | Procédure d'examen | 21.09.1992 | Requête en examen déposée [1992/47] | 09.11.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.03.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.03.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.06.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.09.1994 | Taxe de délivrance payée | 02.09.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.09.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 28.12.1994 | [2008/02] |
Précédent [1999/42] | IT | 28.12.1994 | Citations: | Recherche | [XP]EP0409192 (MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO [JP]) |