EP0464861 - Appareil pour effectuer des réactions avec des liquides [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 08.07.1993 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.07.1993 | Retrait de la demande | publié le 25.08.1993 [1993/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés UNIVERSITY OF LEICESTER University Road Leicester Leicestershire LE1 7RH / GB | [N/P] |
Précédent [1992/02] | Pour tous les Etats désignés UNIVERSITY OF LEICESTER University Road Leicester, LE1 7RH / GB | Inventeur(s) | 01 /
Lauder, Ian, The Dep. of Pathology Clinical Sciences Building Leicester Royal Infirmary P.O. Box 65, Leicester LE2 7LX / GB | 02 /
Warford, Anthony, The Dep. of Pathology Clinical Sciences Building Leicester Royal Infirmary P.O. Box 65, Leicester LE2 7LX / GB | 03 /
MaWhinney, William Henry Brian 7 Harley Terrace Gosforth, Newcastle-upon-Tyne / GB | 04 /
Rae, Malcolm J. L., The Dep. of Pathology Clinical Sciences Building Leicester Royal Infirmary P.O. Box 65, Leicester LE2 7LX / GB | [1992/02] | Mandataire(s) | McNeight, David Leslie, et al Marks & Clerk LLP Sussex House 83-85 Mosley Street Manchester M2 3LG / GB | [N/P] |
Précédent [1992/02] | McNeight, David Leslie, et al McNeight & Lawrence Regent House Heaton Lane Stockport Cheshire SK4 1BS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91113165.4 | 03.12.1987 | [1992/02] | Numéro de priorité, date | GB19860029045 | 04.12.1986 Format original publié: GB 8629045 | GB19870023558 | 07.10.1987 Format original publié: GB 8723558 | [1992/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0464861 | Date: | 08.01.1992 | Langue: | EN | [1992/02] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0464861 | Date: | 01.07.1992 | Langue: | EN | [1992/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.05.1992 | Classification | IPC: | G01N1/30 | [1992/02] | CPC: |
G01N1/312 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/02] | Titre | Allemand: | Apparat zum Durchführen von Reaktionen mit Flüssigkeiten | [1992/02] | Anglais: | Apparatus for reactions with liquids | [1992/02] | Français: | Appareil pour effectuer des réactions avec des liquides | [1992/02] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 03.12.1992 | Requête en examen déposée [1993/06] | 02.07.1993 | Demande retirée par le demandeur [1993/34] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP87310636.3 / EP0270363 | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.09.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.09.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.11.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.11.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE2849713 ; | [X]US2940360 ; | [YD]GB1454365 ; | [A]US4039247 | [Y] - BIOMEDIZINISCHE TECHNIK vol. 20, no. 4, 1975, BERLIN pages 139 - 143; LAMBERT: 'EINE NEUE VERSUCHSANORDNUNG FÜR DIE DIREKTE MIKROSKOPISCHE BEOBACHTUNG DES FLIESVERHALTENS VON BLUT IN MODELLEN NATÜRLICHER UND KÜNSTLICHER GEFÄSSSYTEME' |