EP0479293 - Procédé pour la séparation des composantes de déchets contenant des métaux [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.11.1996 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.02.1998 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 08.04.1998 [1998/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Krauss, Peter, Prof. Dr. Hagenweg 5 D-72766 Reutlingen / DE | [1992/15] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1992/15] | Mandataire(s) | Kinzebach, Werner, et al Reitstötter, Kinzebach & Partner Patentanwälte Postfach 86 06 49 81633 München / DE | [N/P] |
Précédent [1992/15] | Kinzebach, Werner, Dr., et al Patentanwälte Reitstötter, Kinzebach und Partner Postfach 86 06 49 D-81633 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91116876.3 | 02.10.1991 | [1992/15] | Numéro de priorité, date | DE19904031417 | 04.10.1990 Format original publié: DE 4031417 | [1992/15] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0479293 | Date: | 08.04.1992 | Langue: | DE | [1992/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0479293 | Date: | 03.01.1996 | Langue: | DE | [1996/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.02.1992 | Classification | IPC: | B03B9/06 | [1992/15] | CPC: |
B03B9/06 (EP);
B03B9/061 (EP);
B03C1/30 (EP);
Y02W30/52 (EP);
Y02W30/62 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, DK, FR, LI, NL, SE [1992/15] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Auftrennung von metallhaltigen Müllkomponenten | [1992/15] | Anglais: | Method of separating metal-containing waste components | [1992/15] | Français: | Procédé pour la séparation des composantes de déchets contenant des métaux | [1992/15] | Procédure d'examen | 02.10.1992 | Requête en examen déposée [1992/49] | 30.07.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.02.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.04.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.08.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.12.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 03.07.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.10.1995 | Taxe de délivrance payée | 13.10.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.10.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.10.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | DK | 03.01.1996 | [1998/15] | Citations: | Recherche | [A]US3848813 (STANCZYK M, et al); | [A]US4098464 (NIEDNER PETER, et al); | [A]US4242197 (ROTHERT HORST [DE], et al); | [A]GB1594216 (MATERIAL RECOVERY LTD); | [A]US4874134 (WIENS THOMAS J [US]) |