EP0480429 - Mécanisme de levage et d'inclinaison des lamelles d'un store vénitien [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1992/16] | Mécanisme de levage et d'inclinaison des lamelles d'un store rémitien | ||
[1997/12] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.01.1998 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 13.08.2008 [2008/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TOSO COMPANY, LIMITED 4-9, Shinkawa 1-chome Chuo-ku Tokyo 104 / JP | [N/P] |
Précédent [1992/16] | Pour tous les Etats désignés TOSO COMPANY, LIMITED 4-9, Shinkawa 1-chome Chuo-ku Tokyo 104 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Nagashima, Masahiro c/o TOSO COMPANY, LIMITED, 4-9, Shinkawa 1-chome Chuo-ku, Tokyo / JP | 02 /
Hayashi, Kazuya c/o TOSO COMPANY, LIMITED, 4-9, Shinkawa 1-chome Chuo-ku, Tokyo / JP | 03 /
Inaba, Tadashi c/o TOSO COMPANY, LIMITED, 4-9, Shinkawa 1-chome Chuo-ku, Tokyo / JP | [1997/12] |
Précédent [1992/16] | 01 /
Nagashima Masahiro c/o Toso Company, Limited, 4-9, Shinkawa 1-chome Chuo-ku, Tokyo / JP | ||
02 /
Hayashi, Kazuya c/o Toso Company, Limited, 4-9, Shinkawa 1-chome Chuo-ku, Tokyo / JP | |||
03 /
Inaba, Tadashi c/o Toso Company, Limited, 4-9, Shinkawa 1-chome Chuo-ku, Tokyo / JP | Mandataire(s) | Altenburg, Udo, et al Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/33] | Altenburg, Udo, et al Patent- und Rechtsanwälte Bardehle . Pagenberg . Dost . Altenburg . Geissler Galileiplatz 1 81679 München / DE | ||
Précédent [1992/16] | Altenburg, Udo, Dipl.-Phys., et al Patent- und Rechtsanwälte, Bardehle . Pagenberg . Dost . Altenburg . Frohwitter . Geissler & Partner, Galileiplatz 1 D-81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91117305.2 | 10.10.1991 | [1992/16] | Numéro de priorité, date | JP19900270432 | 11.10.1990 Format original publié: JP 27043290 | JP19900105981U | 11.10.1990 Format original publié: JP 10598190 U | JP19900105982U | 11.10.1990 Format original publié: JP 10598290 U | [1997/11] |
Précédent [1996/36] | JP19900270432 | 11.10.1990 | |
JP19900105981 | 11.10.1990 | ||
JP19900105982U | 11.10.1990 | ||
Précédent [1992/16] | JP19900270432 | 11.10.1990 | |
JP19900105981 | 11.10.1990 | ||
JP19900105982 | 11.10.1990 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0480429 | Date: | 15.04.1992 | Langue: | EN | [1992/16] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0480429 | Date: | 05.05.1993 | Langue: | EN | [1993/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0480429 | Date: | 19.03.1997 | Langue: | EN | [1997/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.03.1993 | Classification | IPC: | E06B9/322, E06B9/307 | [1992/16] | CPC: |
E06B9/307 (EP,US);
E06B9/322 (EP,KR,US);
E06B2009/3225 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [1992/16] | Titre | Allemand: | Jalousieaufzieh- und Wendemechanismus | [1992/16] | Anglais: | Apparatus for lifting and tilting slats in a venetian blind | [1992/16] | Français: | Mécanisme de levage et d'inclinaison des lamelles d'un store vénitien | [1997/12] |
Précédent [1992/16] | Mécanisme de levage et d'inclinaison des lamelles d'un store rémitien | Procédure d'examen | 19.04.1993 | Requête en examen déposée [1993/25] | 08.01.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.05.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.07.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.09.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.11.1996 | Taxe de délivrance payée | 22.11.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.12.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.10.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.10.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 11.10.1997 | [2004/37] | Citations: | Recherche | [A]US2737235 (OTTO HEDIGER); | [A]DE2852238 (WAREMA RENKHOFF GMBH & CO KG); | [A]GB1201508 (DOLENZ ERNST [AT]) |