EP0484727 - Procédé de fabrication d'un fromage et sa préparation pour distribution [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.05.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.08.2004 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 22.09.2004 [2004/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tetra Laval Holdings & Finance SA Avenue Général-Guisan 70 1009 Pully / CH | [N/P] |
Précédent [2000/28] | Pour tous les Etats désignés Tetra Laval Holdings & Finance SA Avenue Général-Guisan 70, P.O. Box 430 1009 Pully / CH | ||
Précédent [1993/29] | Pour tous les Etats désignés Tetra Laval Holdings & Finance SA Avenue Général-Guisan 70 CH-1009 Pully / CH | ||
Précédent [1992/27] | Pour tous les Etats désignés Tetra Alfa Holdings S.A. 70, Avenue Général-Guisan CH-1009 Pully / CH | ||
Précédent [1992/20] | Pour tous les Etats désignés Tetra Alfa Holdings S.A. 70, Avenue Général-Guisan CH-1009 Pully / CH | Inventeur(s) | 01 /
Nielsen, John Bogevej 3 DK-4653 Karise / DK | [1992/20] | Mandataire(s) | Sundell, Håkan Oskar Anders, et al AB Tetra Pak Ruben Rausings gata 221 86 Lund / SE | [N/P] |
Précédent [1993/29] | Sundell, Hakan, et al AB Tetra Pak Ruben Rausings gata S-221 86 Lund / SE | ||
Précédent [1992/20] | Sundell, Hakan AB Tetra Pak Ruben Rausings gata S-221 86 Lund / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91117970.3 | 22.10.1991 | [1992/20] | Numéro de priorité, date | SE19900003541 | 07.11.1990 Format original publié: SE 9003541 | [1992/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0484727 | Date: | 13.05.1992 | Langue: | EN | [1992/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0484727 | Date: | 12.07.2000 | Langue: | EN | [2000/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.02.1992 | Classification | IPC: | A23C19/05, A23C19/028 | [1992/20] | CPC: |
A23C19/051 (EP,US);
A23C19/05 (KR);
A23C19/024 (EP,US);
A23C19/0285 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/20] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von Käse und seine Vorbereitung zur Verteilung | [1992/20] | Anglais: | Method of producing a cheese and preparing it for distribution | [1992/20] | Français: | Procédé de fabrication d'un fromage et sa préparation pour distribution | [1992/20] | Procédure d'examen | 21.10.1992 | Requête en examen déposée [1992/51] | 30.11.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 17.01.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.04.2000 | Taxe de délivrance payée | 01.04.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.04.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.09.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.09.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.09.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 05.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 04.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Suspension/Interruption | 12.04.1994 | Suspension de la procédure | [1994/23] | 12.04.1994 | Suspension de la procédure | [1999/25] | 15.06.1999 | Poursuite de la procédure | [1999/25] | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 12.07.2000 | BE | 12.07.2000 | ES | 12.07.2000 | SE | 12.10.2000 | DE | 13.10.2000 | LU | 22.10.2000 | [2004/39] |
Précédent [2002/25] | AT | 12.07.2000 | |
BE | 12.07.2000 | ||
ES | 12.07.2000 | ||
SE | 12.10.2000 | ||
DE | 13.10.2000 | ||
Précédent [2002/13] | AT | 12.07.2000 | |
BE | 12.07.2000 | ||
SE | 12.10.2000 | ||
DE | 13.10.2000 | ||
Précédent [2001/27] | AT | 12.07.2000 | |
BE | 12.07.2000 | ||
SE | 12.10.2000 | ||
Précédent [2001/22] | AT | 12.07.2000 | |
BE | 12.07.2000 | ||
Précédent [2001/17] | AT | 12.07.2000 | Citations: | Recherche | US3899595 [ ] (STENNE PIERRE); | US4268528 [ ] (MONTIGNY JEAN); | US4401679 [ ] (RUBIN JAN [DK], et al); | WO8500501 [ ] (HANSEN JENS PETER AS [DK]); | EP0297676 [ ] (HOLLAND MELKUNIE [NL]); | WO9100690 [ ] (MD FOODS AMBA [DK]) |