EP0484795 - Rasoir électrique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.05.1993 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.05.1993 | Demande réputée retirée | publié le 14.07.1993 [1993/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1992/20] | Pour tous les Etats désignés Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
Labrijn, Hans c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
Newman, Frank Harold Charles c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1992/20] | Mandataire(s) | Cuppens, Hubertus Martinus Maria, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1992/20] | Cuppens, Hubertus Martinus Maria, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 91118391.1 | 29.10.1991 | [1992/20] | Numéro de priorité, date | NL19900002400 | 05.11.1990 Format original publié: NL 9002400 | [1992/20] | Langue de dépôt | NL | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0484795 | Date: | 13.05.1992 | Langue: | EN | [1992/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.02.1992 | Classification | IPC: | B26B19/38, B26B19/14 | [1992/20] | CPC: |
B26B19/145 (EP);
B26B19/14 (EP);
B26B19/38 (EP);
B26B19/382 (EP);
B26B19/3846 (EP);
B26B19/3873 (EP);
B26B19/3886 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1992/20] | Titre | Allemand: | Elektrischer Rasierapparat | [1992/20] | Anglais: | Electric shaving apparatus | [1992/20] | Français: | Rasoir électrique | [1992/20] | Dossier détruit : | 03.08.2001 | Procédure dexamen | 14.11.1992 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1993/28] | 17.02.1993 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1993/28] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YD]US4711028 ; | [Y]GB2129731 |