EP0541829 - Dispositif pour générer des signaux périodiques sans harmoniques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.11.1995 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.11.1995 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 03.01.1996 [1996/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dr. Johannes Heidenhain GmbH Postfach 12 60 83292 Traunreut / DE | [N/P] |
Précédent [1993/20] | Pour tous les Etats désignés Dr. Johannes Heidenhain GmbH Postfach 12 60 D-83292 Traunreut / DE | Inventeur(s) | 01 /
Spies, Alfons, Dipl.-Ing. Wopfnerstrasse 2 W-8221 Seebruck / DE | 02 /
Franz, Andreas, Dr. Sonnenleite 21 W-8221 Kienberg / DE | [1993/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 91118749.0 | 04.11.1991 | [1993/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0541829 | Date: | 19.05.1993 | Langue: | DE | [1993/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0541829 | Date: | 11.01.1995 | Langue: | DE | [1995/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.07.1992 | Classification | IPC: | G01D5/36 | [1993/20] | CPC: |
G01D5/366 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1993/20] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Erzeugung oberwellenfreier periodischer Signale | [1993/20] | Anglais: | Device to create periodic signals without harmonics | [1993/20] | Français: | Dispositif pour générer des signaux périodiques sans harmoniques | [1993/20] | Procédure d'examen | 19.11.1991 | Requête en examen déposée [1993/20] | 02.12.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.05.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.06.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 15.07.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.08.1994 | Taxe de délivrance payée | 04.08.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.10.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.10.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JP58176516 ; | [A]JP60073418 ; | [X]FR2522164 ; | [X]GB1227942 ; | [A]EP0235750 ; | [A]EP0250711 ; | [A]US4680466 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 8, no. 18 (P-250)(1455) 26. Januar 1984 & JP-A-58 176 516 ( SOTSUKISHIYA K.K. ) 17. Oktober 1983, & JP58176516 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 9, no. 210 (P-383)(1933) 28. August 1985 & JP-A-60 073 418 ( YOKOKAWA HOKUSHIN DENKI K.K. ) 25. April 1985, & JP60073418 A 00000000 |