EP0487963 - Raquette de tennis [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.09.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 09.01.2008 [2008/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés S.A. DONNAY INTERNATIONAL Route Charlemagne 20 5660 Couvin / BE | [N/P] |
Précédent [1993/47] | Pour tous les Etats désignés S.A. DONNAY INTERNATIONAL Route Charlemagne 20 B-5660 Couvin / BE | ||
Précédent [1992/23] | Pour tous les Etats désignés DONNAY INDUSTRIE S.A. Route Charlemagne, 21 B-6400 Couvin / BE | Inventeur(s) | 01 /
Sol, Hugo Smaragdstraat 39 B-1850 Grimbergen / BE | 02 /
Koeckelberg, Isabelle Rue Mallavée 9 B-6001 Marcinelle / BE | 03 /
Meertens, Jacques Rue Herreuse 14 B-6590 Mimignies / BE | [1992/23] | Mandataire(s) | Donné, Eddy, et al Bureau M.F.J. Bockstael nv. Arenbergstraat 13 2000 Antwerpen / BE | [N/P] |
Précédent [1993/47] | Donné, Eddy, et al Bureau M.F.J. Bockstael nv Arenbergstraat 13 B-2000 Antwerpen / BE | ||
Précédent [1992/23] | Finsterwald, Manfred, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Manitz, Finsterwald & Rotermund Patentanwälte Postfach 22 16 11 D-80506 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91119160.9 | 11.11.1991 | [1992/23] | Numéro de priorité, date | DE19904037568 | 26.11.1990 Format original publié: DE 4037568 | DE19914116901 | 23.05.1991 Format original publié: DE 4116901 | [1992/23] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0487963 | Date: | 03.06.1992 | Langue: | DE | [1992/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0487963 | Date: | 08.11.1995 | Langue: | DE | [1995/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.03.1992 | Classification | IPC: | A63B49/02 | [1992/23] | CPC: |
A63B49/02 (EP,US);
A63B60/002 (EP,US);
A63B2049/0207 (EP);
A63B2049/0211 (EP,US);
A63B2049/0212 (EP);
A63B2049/0217 (EP,US);
A63B60/54 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL [1992/23] | Titre | Allemand: | Tennisschläger | [1992/23] | Anglais: | Tennis racket | [1992/23] | Français: | Raquette de tennis | [1992/23] | Divers | EPB 1995/45: Teilanmeldung 95200991.8 eingereicht am 19/04/95 | EPB 1995/45: Divisional application 95200991.8 filed on 19/04/95 | EPB 1995/45: Demande divisionnaire 95200991.8 déposée le 19/04/95 | Procédure d'examen | 25.11.1992 | Requête en examen déposée [1993/03] | 04.05.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.08.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.01.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.05.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.08.1995 | Taxe de délivrance payée | 03.08.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP95200991.8 / EP0671186 | Opposition(s) | 09.08.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.11.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.10.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 08.11.1995 | [2008/02] |
Précédent [1999/42] | IT | 08.11.1995 | Citations: | Recherche | [A]US2282195 (LE COMPTE JOHN M); | [A]DE8715560U ; | [A]EP0299568 (DONNAY EN ABREGE DONNAY S A ET [BE]); | [A]EP0317711 (WILSON SPORTING GOODS [US]) |