EP0482681 - Voiture décapotable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.09.1995 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.05.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES | publié le 19.06.2002 [2002/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FIAT AUTO S.p.A. Corso Giovanni Agnelli 200 10135 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [1992/18] | Pour tous les Etats désignés FIAT AUTO S.p.A. Corso Giovanni Agnelli 200 I-10135 Torino / IT | Inventeur(s) | 01 /
Benedetto, Carmelo Viale Papiniano, 57 I-20123 Milan / IT | 02 /
Bertelli, Alberto Via Oglio, 28 I-20139 Milan / IT | [1992/18] | Mandataire(s) | Henke, Erwin, et al Ing.Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo, 10 20121 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [1992/18] | Henke, Erwin, et al Ing.Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo, 10 I-20121 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 91202156.5 | 23.08.1991 | [1992/18] | Numéro de priorité, date | IT19900021536 | 21.09.1990 Format original publié: IT 2153690 | [1992/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0482681 | Date: | 29.04.1992 | Langue: | EN | [1992/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0482681 | Date: | 02.11.1994 | Langue: | EN | [1994/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.02.1992 | Classification | IPC: | B60J7/08, B60J7/20 | [1992/18] | CPC: |
B60J7/028 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, SE [1992/18] | Titre | Allemand: | Automobil mit beweglichem Dach | [1994/44] | Anglais: | Convertible automobile | [1992/18] | Français: | Voiture décapotable | [1992/18] |
Précédent [1992/18] | Kraftfahrzeug mit öffenbarem Dach | Procédure d'examen | 07.05.1992 | Requête en examen déposée [1992/28] | 21.07.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.01.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.02.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.03.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.06.1994 | Taxe de délivrance payée | 01.06.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.08.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.07.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.08.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 02.11.1994 | SE | 02.02.1995 | [2002/25] |
Précédent [1996/03] | SE | 02.02.1995 | Citations: | Recherche | [A]FR2159973 (PININFARINA SPA CARROZZERIA); | [A]CH650980 (PAUL ROLLMAN); | [A]DE3623468 (NISSAN MOTOR [JP], et al); | [A]DE3639376 (MAZDA MOTOR [JP]) |