EP0442639 - Contact électrique du type à douille [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.06.1993 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.06.1993 | Demande réputée retirée | publié le 11.08.1993 [1993/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AMP INCORPORATED P.O. Box 3608 470 Friendship Road Harrisburg Pennsylvania 17105 / US | [N/P] |
Précédent [1991/34] | Pour tous les Etats désignés AMP INCORPORATED P.O. Box 3608 470 Friendship Road Harrisburg Pennsylvania 17105 / US | Inventeur(s) | 01 /
Kinoshita, Yoshiji Tsurumaki Flat 104, 423-13 Kasakubo Isehara-shi, Kanagawa / JP | 02 /
Goodman, Joseph Ray 6-44-22 Shimouma Setagaya-Ku, Tokyo / JP | [1991/34] | Mandataire(s) | Warren, Keith Stanley, et al Baron Warren Redfern Cambridge House 100 Cambridge Grove Hammersmith, London W6 0LE / GB | [N/P] |
Précédent [1991/34] | Warren, Keith Stanley, et al BARON & WARREN 18 South End Kensington London W8 5BU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91300873.6 | 04.02.1991 | [1991/34] | Numéro de priorité, date | JP19900031470 | 14.02.1990 Format original publié: JP 3147090 | [1991/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0442639 | Date: | 21.08.1991 | Langue: | EN | [1991/34] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0442639 | Date: | 03.06.1992 | Langue: | EN | [1992/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.04.1992 | Classification | IPC: | H01R13/187 | [1991/34] | CPC: |
H01R13/187 (EP);
H01R13/111 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, NL [1991/34] | Titre | Allemand: | Buchsenartiger elektrischer Kontakt | [1991/34] | Anglais: | Socket-type electrical contact | [1991/34] | Français: | Contact électrique du type à douille | [1991/34] | Dossier détruit : | 17.08.2001 | Procédure dexamen | 04.12.1992 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1993/32] | 12.03.1993 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1993/32] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 12.01.1993 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.1993 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB2065993 ; | [X]US4723923 |